Entreprise : GAEC DE LA CHOUANNIERE - SIREN 323 374 363
Identité
Dénomination
GAEC DE LA CHOUANNIERE
SIREN (siège)
323 374 363
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1982
Date de fin de la personne morale
05/01/2022
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
106866.76 EUR
Adresse du siège
FERME DE LA CHOUANNIERE 28350 DAMPIERRE-SUR-AVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GODNEVAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBACKER GILLES
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Dampierre-sur-Avre
Nom, Prénom(s)
DEBACKER ROGER
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Allainville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32337436300014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Groupement agricole d'exploitation en commun
Adresse
FERME DE LA CHOUANNIERE
28350 , DAMPIERRE-SUR-AVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GODNEVAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7238
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/11/2013 Liquidateur : DEBACKER Roger et DEBACKER Gilles Le siège de la liquidation est fixé à : La Ferme de la Chouannière - Godneval 28350 DAMPIERRE-SUR-AVRE Journal d'annonces légales : JOURNAL HORIZONS en date du 13/12/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
466
Date d'ajout
23/04/1997
Description
PAR AGE EN DATE DU 23/12/96, LES ASSOCIES ONT PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MME GERMAINE DEBACKER DE SES FONCTIONS DE GERANTE A COMPTER DU 1/10/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DUREE DE LA SOCIETE : PROROGEE DE 40 ANS A COMPTER DU 1er JANVIER 1985 =================== LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 701 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 106 866.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).