Entreprise : SCEA DE GAILLARD - SIREN 323 361 832
Identité
Dénomination
SCEA DE GAILLARD
SIREN (siège)
323 361 832
Date d'immatriculation au RNE
05/01/1982
Début d’activité
01/01/1982
Date de fin de la personne morale
04/01/2041
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres activité secondaire : Gîtes ruraux
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
82950 EUR
Adresse du siège
LD GAILLARD 47150 MONFLANQUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAFFIE BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Monflanquin
Nom, Prénom(s)
RAFFIE HELENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Monflanquin
Nom, Prénom(s)
REY MARTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Monflanquin
Dénomination
SC HDM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Monflanquin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32336183200013
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres activité secondaire : Gîtes ruraux
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
LD GAILLARD
47150 , MONFLANQUIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1378
Date d'ajout
19/09/2003
Description
Date de clôture de l'exercice social portée au: Date d'effet : 14/03/2003
Numéro d'observation
191
Date d'ajout
04/02/2000
Description
Par assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 1999, les Asssocies du gaec ont décidé de convertir le capital en euros avec une réduction de ce capital pour le fixer à 95 400 euros et ont accepté le retrait et la démission de la gérance de MME Raffie Lina. Le gaec sera Desor- mais Gere par messieurs Raffie Daniel et Raffie Bernard le républicain du 28.01.2000 Date d'effet : 31/08/1999
Numéro d'observation
233
Date d'ajout
13/02/1998
Description
Par assemblée générale en date du 01 décembre 1997, les associés du gaec ont réduit puis augmenté le capital social pour le fixer de 922 800 francs à 636 000 francs, et ont prorogé la durée de la société de 30 ans pour la porter à 60 ans à compter du 01/12/97 (le républicain du 06/02/98)
Numéro d'observation
1410
Date d'ajout
04/09/1996
Description
Augmentation du capital Capital porte de 722 800 francs à 922 800 francs à compter du 01/07/96
Numéro d'observation
1650
Date d'ajout
27/11/1991
Description
** Adjonction d'activité : Gîtes ruraux ** augmentation du capital : - Capital porte de 344 800 francs à 722 800 francs ** agrément de madame Raffie Lina née Bensoussan en qualité de Co-Gerante à compter du 01/12/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).