Entreprise : POTERIES PHILIPPON - SIREN 323 348 193
Identité
Dénomination
POTERIES PHILIPPON
SIREN (siège)
323 348 193
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1981
Date de fin de la personne morale
15/12/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
LA FABRIQUE 87600 ROCHECHOUART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTELIN CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
LACREUSE JEAN , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
50
Nom, Prénom(s)
MANSOUX BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
PHALIPPOU SIMONE
Nom d'usage
PHILIPPON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1930
Commune de résidence
ROCHECHOUART
Nom, Prénom(s)
PHILIPPON ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
ROCHECHOUART
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/12/1981
Siret
32334819300018
Code APE
262J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ACHAT ET VENTE ET NEGOCE SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUTES POTERIES
Adresse
LA FABRIQUE
87600 , ROCHECHOUART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2836
Date d'ajout
01/07/2003
Description
Radiation du RCS le 01/07/2003 avec effet au 24/11/1999 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1762
Date d'ajout
15/04/2003
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 09/04/2003, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 09/04/2003 Date d'effet : 09/04/2003
Numéro d'observation
2852
Date d'ajout
27/12/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 24/11/1999 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MANDATAIRE LIQUIDATEUR : MAITRE FOURTET 2, RUE SAINT AFFRE 87000 LIMOGES FIN DE MISSION DE MAITRE GLADEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Numéro d'observation
2758
Date d'ajout
14/12/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 10/11/1999 REDRESSEMENT JUDICIAIRE - REGIME GENERAL DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 03/11/1999 JUGE-COMMISSAIRE : M VERSPIEREN - JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M GOURSAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE FOURTET - 2, RUE SAINT AFFRE 87000 LIMOGES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION DE REPRESENTATION : MAITRE GLADEL JEAN FRANCOIS - 67, BOULEVARD GAMBETTA A LIMOGES
Numéro d'observation
4630
Date d'ajout
29/11/1999
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 24/11/99, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NOMME ME FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE LIMOGES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR FIN DE MISSION DE MAITRE GLADEL JEAN FRANCOIS COMME ADMINISTRATEUR Date d'effet : 24/11/1999
Numéro d'observation
4431
Date d'ajout
17/11/1999
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10/11/99, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR VERSPIEREN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR GOURSAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE 87000 LIMOGES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION DE REPRESENTATION : ME GLADEL JEAN FRANCOIS 67 BOULEVARD GAMBETTA 87000 LIMOGES DATE CESSATION DES PAIEMENTS : 3 NOVEMBRE 1999 PERIODE D'OBSERVATION : 2 MOIS Date d'effet : 10/11/1999
Numéro d'observation
4300
Date d'ajout
04/11/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 3 NOVEMBRE 1999 Date d'effet : 03/11/1999
Numéro d'observation
3285
Date d'ajout
01/08/1996
Description
(Divers) NOMINATION DE MME SIMONE PHILIPPON (QUI RESTE ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 17.05.1993.
Numéro d'observation
4113
Date d'ajout
23/11/1990
Description
NOM. DE MR CHRISTIAN AUTELIN EN QUALITE DE CC SUPPLEANT EN REMPT DE MR ALBERT LEVEQUE A CPTER DU 19/06/1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI DU 30/12/1981) SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 15/11/1999 AUTORISONS MAITRE GLADEL A OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LES LIVRES DE LA BANQUE TARNEAUD ET SOLLICITER DE CET ETABLISSEMENT BANCAIRE UNE LIGNE D'ESCOMPTE DE 1.500.000 FRANCS AVEC RETENUE DE GARANTIE DE 10% BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 ALINEA 3 DE LA LOI DU 25/01/85. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).