Entreprise : SOCIETE ELECTRONIQUE DE STAINS - SIREN 323 318 402
Identité
Dénomination
SOCIETE ELECTRONIQUE DE STAINS
SIREN (siège)
323 318 402
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1982
Date de fin de la personne morale
05/01/2081
Date de clôture
31/01
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100616.35 EUR
Adresse du siège
97 AV DE STALINGRAD 93240 STAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD JEAN PIERRE VIVANT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/01/1982
Siret
32331840200019
Code APE
524L
Origine du fonds
Création
Activité principale
En France dans les départements et territoires d'outre Mer et à l'étranger : Essentiellement la vente au détail de matériel d'équipement des menages et des entreprises, notamment électriques et électroniques, les prestations des services divers
Adresse
97 AV DE STALINGRAD
93240 , STAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86851
Date d'ajout
17/04/2012
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite au rappel de l'obligation de dépôt des documents comptables annuels.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34823
Date d'ajout
17/09/2008
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du greffier suite à relance des dépôts des comptes annuels
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
91657
Date d'ajout
10/12/1986
Description
Suivant jugement du 23 10 1986, ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire sous le n 86/2982 date de cessation des paiements le 22 10 1926me Guillemonat assisté de me Stackler Adeministrateurs - me Penet représentant des Creancuers l'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission de gérer toutes les sociétés en cause par jugement du 19 11 1986 arrêté le plan de cession partielle de Nasa électronique et ses 94 filiales
Numéro d'observation
91734
Date d'ajout
10/12/1986
Description
Erratum
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).