Entreprise : BALLAY MENUISERIES - SIREN 323 305 607
Identité
Dénomination
BALLAY MENUISERIES
SIREN (siège)
323 305 607
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1982
Début d’activité
01/11/1981
Date de fin de la personne morale
24/01/2032
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation d'un fonds d'entreprise de fabrication de menuiseries industrielles
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
RUE FULGENCE BIENVENUE 22120 POMMERET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALLAY DENIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
LANGUEUX
Nom, Prénom(s)
BALLAY PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENCE CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1981
Siret
32330560700018
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds d'entreprise de fabrication de menuiseries industrielles
Adresse
RUE FULGENCE BIENVENUE
22120 , POMMERET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3622
Date d'ajout
17/08/2006
Description
SUPPRESSION DE L'ORGANE "COMITE DE DIRECTION". MR PASCAL BALLAY PREND LE TITRE DE PRESIDENT ET MR DENIS BALLAY CELUI DE VICE-PRESIDENT. Date d'effet : 30/06/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2935
Date d'ajout
09/09/2002
Description
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE : NOUVELLE DENOMINATION : BALLAY MENUISERIE ANCIENNE DENOMINATION : SA BALLAY MENUISERIE MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE : NOUVELLE FORME : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) ANCIENNE FORME : SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION DE MRS PASCAL BALLAY ET DENIS BALLAY EN QUALITE DE MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION. NOMINATION DE MR PASCAL BALLAY EN QUALITE DE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION ET DE MR DENIS BALLAY EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION. Date d'effet : 15/05/2002
Numéro d'observation
199
Date d'ajout
15/01/2001
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE KPMG SA EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR GENESTIER DANIEL. NOMINATION DE MR GERARD HOUITTE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR CHATELLIER PHILIPPE. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31.12 ANCIENNE DATE : 30.06 AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 1 000 000 FRS A 1 311 914 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 200 000 EUROS. Date d'effet : 12/12/2000
Numéro d'observation
483
Date d'ajout
22/02/1995
Description
NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MME BALLAY MICHELE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU :09/11/94
Numéro d'observation
1156
Date d'ajout
08/04/1992
Description
NOMINATION DE MR PASCAL BALLAY EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR FRANCOIS BALLAY DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 01.01.92 ET NOMINATION DE MR BALLAY DENIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU :28/02/92
Numéro d'observation
492
Date d'ajout
17/02/1989
Description
CAPITAL PORTE DE 200.000 FRS A 900.000 FRS PUIS A 1.000.000 FRS A COMPTER DU 17/11/88
Numéro d'observation
494
Date d'ajout
17/02/1989
Description
CHANGEMENT DE DEENOMINATION, LA SEE BALLAY DEVIENT SA BALLAY MENUISERIES - TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA - FIN DES FONCTIONS DU GERANT MR BALLAY FRANCOIS; NOMINATION DU PDG ET ADMINISTRATEUR BALLAY FRANCOIS, DG ET ADMINISTRATEUR : BALLAY PASCAL, ADMINISTRA- TEUR BALLAY MICHELLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MR GENES- TIER, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : CHATELLIER PHILIPPE; EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A : L'EXPLOITATION DE TS FONDS DE COMMERCE SE RATTACHANT A L'INDUSTRIE DU BOIS. A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/09/1986
Description
DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS PAR SUITE D'ACHAT A BALLAY FRANCOIS ET BALLAY PASCAL (MONTANT 600.000 F) JOURNAL HEBDOMADAIRE D'ARMOR DU 26.07.86 - OPPOSITIONS (SIEGE DU FONDS) A COMPTER DU 30/06/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/08/1984
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 200.000 F - NOUVEL OBJET SOCIAL : EXPLOITATION D'UN FONDS D'ENTREPRISE DE FABRICATION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES A COMPTER DU 02/05/84
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/06/1983
Description
LA SOCIETE EST DESORMAIS LOCATAIRE GERANTE DE BALLAY FRANCOIS ET BALLAY PASCAL A COMPTER DU 26/05/82
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).