Entreprise : GAEC DES MARDREAUX - SIREN 323 286 732
Identité
Dénomination
GAEC DES MARDREAUX
Sigle
GAEC DES MARDREAUX
SIREN (siège)
323 286 732
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1981
Début d’activité
01/07/1981
Date de fin de la personne morale
29/12/2118
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres et généralement toutes activités se rattachant a cet objet.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
29970 EUR
Adresse du siège
402 LE CHATAIGNIER 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FIEF SAUVIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURDON BERTRAND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Montrevault sur Evre
Nom, Prénom(s)
GUITTON JEREMY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Beaupréau-en-Mauges
Nom, Prénom(s)
LEFORT CYRIL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Montrevault sur Evre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
32328673200017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres et généralement toutes activités se rattachant a cet objet.
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
402 LE CHATAIGNIER
49110 , MONTREVAULT-SUR-EVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FIEF SAUVIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9863
Date d'ajout
07/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2010 : Nouveau : GOURDON Bertrand, Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11071
Date d'ajout
19/10/2009
Description
Réduction de capital à compter du 05/10/2009 Ancien : 88420,43 EUR Nouveau : 45000 EUR Le capital variable devient fixe à compter du 05/10/2009
Numéro d'observation
11069
Date d'ajout
19/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2008 : Partant : OUVRARD Jean-Marie, Co-Gérant
Numéro d'observation
6392
Date d'ajout
22/09/1998
Description
A COMPTER DU 31 AOUT 1998 RETRAIT DE MR LEFORT JEAN-MARIE ET DEMISSION DE SES FONCTIONS DE GERANT AGREMENT DE MR LEFORT CYRIL ET NOMINATION AUX FONCTIONS DE GERANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST PORTE DE 300 000 F A 580 000 F PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 30 ANS POUR LA PORTE DE 20 ANS A 50 ANS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).