Entreprise : HUIT DIFFUSION - SIREN 323 253 559
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2020)
Dénomination
HUIT DIFFUSION
SIREN (siège)
323 253 559
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1981
Date de fin de la personne morale
10/12/2080
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
6000000 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU BIGNON 35000 RENNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD EST
BP 841
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DESLANDES JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE FORESTIER ROBERT , HENRI
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TERES TOMAS JUAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Nom, Prénom(s)
HONORE MARC
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Sailly-lez-Lannoy
Dénomination
AUDIT GRAND OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
GLOBAL VIEW INVEST SA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Dénomination
CABINET FERCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/10/1981
Siret
32325355900013
Code APE
1419Z - Fabrication d'autres vêtements et accessoires
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
articles textiles, de vêtements et d'équipement de la personne (vente en gros, demi-gros et détail de tous)
Adresse
21 RUE 21 Rue Bignon ZI Est Chantepie
35000 , Rennes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD EST
BP 841
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2009
Siret
32325355900047
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
vente d'articles de textiles, notamment lingerie, maillot de bain et produits dérivés.
Adresse
1 RUE BROUSSAIS
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1981
Siret
32325355900021
Code APE
182G
Adresse
85 RUE DE LA VICTOIRE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/1997
Siret
32325355900039
Code APE
1414Z - Fabrication de vêtements de dessous
Activité principale
Fabrication de vêtements de dessous
Adresse
24 RUE DE CAUMARTIN
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/05/1984
Siret
32325355900054
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente en gros de produits textiles, direction générale de direction marketing
Adresse
18 RUE ROGER SIMON BARBOUX
94110 , ARCUEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33856
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 septembre 2020 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21 septembre 2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6705
Date d'ajout
07/10/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
21355
Date d'ajout
25/09/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
21355
Date d'ajout
25/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21/09/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/09/2020
Numéro d'observation
84041
Date d'ajout
17/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de RENNES rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
49899
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
49898
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
70110
Date d'ajout
06/02/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 06/02/2015 nommant M. Le Strat Jean-Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
70109
Date d'ajout
06/02/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 06/02/2015 nommant M. Le Strat Jean-Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
51324
Date d'ajout
01/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Le Strat Jean-Claude juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
51323
Date d'ajout
01/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Le Strat Jean-Claude juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
5298
Date d'ajout
13/12/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 24/11/10 MODIFIANT LE PLAN DE CESSION AUTORISE LA STE EVEDEN HUIT SAS (RCS 522 324 466) A CONSENTIR A DES ETS BANCAIRES (FRANCAIS OU ETRANGERS) DES NANTISSEMENTS SUR LES ACTIFS INCORPORELS REPRIS (NOTAMMENT FONDS DE COMMERCE ET MARQUES) AUX FINS NOTAMMENT DE POUVOIR MOBILISER LES FINANCEMENTS QUI POURRAIENT ETRE NECESSAIRES A SON DEVELOPPEMENT
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/11/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 24/11/2010 modifiant le plan de cession : Autorise la société EVEDEN HUIT SAS 21 rue du Bignon ZI Sud Est CS 16320 35063 Rennes Cédex Rcs Rennes 522 324 466 à consentir à des établissements bancaires (français ou étrangers) des nantissements sur les actifs incorporels repris (notamment fonds de commerce et marques), aux fins notamment de pouvoir mobiliser les financements qui pourraient être nécessaires à son développement.
Numéro d'observation
40355
Date d'ajout
11/06/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 02/06/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Me GOIC de la SCP GOIC 39 rue du capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX , met fin à la mission de l'administrateur Me GAUTIER 111 BD de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
Numéro d'observation
2548
Date d'ajout
10/06/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 02/06/10 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA HUIT DIFFUSION ET DE LA SARL SCHF LIQUIDATEUR : ME GOIC DE LA SCP GOIC 39 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN 35044 RENNES CEDEX
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/06/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 02/06/2010 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître Goïc de la SCP Goïc 39 rue du Capitaine Maignan cs 34433 35044 Rennes Cédex Met fin à la mission de l'Administrateur : Maître Sophie GAUTIER 111, Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
Numéro d'observation
37188
Date d'ajout
29/04/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 14/04/2010 arrête le plan de cession au profit de : Société EVEDEN LIMITED
Numéro d'observation
1634
Date d'ajout
22/04/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 14/04/10 ARRETANT UN PLAN DE CESSION TOTALE AU PROFIT DE LA STE EVEDEN LIMITED PAR LE BIAIS D'UNE SOCIETE AD HOC A CONSTITUER MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME GOIC ISABELLE DE LA SCP GOIC 39 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN 35044 RENNES ADMINISTRATEUR : ME GAUTIER SOPHIE 111 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 35000 RENNES
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/04/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 14/04/2010 arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise au profit de la société EVEDEN LIMITED, rothwell Road Desborough Northamptonshire NN142PG,UK, par le biais d'une société Ad hoc à constituer, filiale française à 100 % du Groupe EVEDEN. Date d'effet de la cession : 14.04.2010 à 0 heure Maintient Mandataire judiciaire : Maître GOIC de la SCP GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan, CS 34433 35044 RENNES CEDEX et maintient administrateur Maître Sophie GAUTIER 111 boulevard de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
Numéro d'observation
1280
Date d'ajout
29/03/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 17/03/10 PRONONCANT L'EXTENSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE HUIT DIFFUSION SA A LA STE SCHF CESSATION DES PAIEMENTS : 15/12/09 PERIODE D'OBSERVATION : 21/07/10 MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP GOIC 39 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN CS 34433 35044 RENNES CEDEX ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME GAUTIER 111 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 35000 RENNES AVEC MISSION D'ASSUREUR SEUL L'ADMINISTRATION DE LA STE
Numéro d'observation
34804
Date d'ajout
26/03/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 17/03/2010 , prononce l'extension du redressement judiciaire de HUIT DIFFUSION , à la SARL SCHF , juge commissaire M D LACOUR , mandataire judiciaire SCP GOIC 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES Cedex , administrateur Me GAUTHIER 111 Bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/03/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 17/03/2010 étendant la procédure de redressement judiciaire de la société HUIT DIFFUSION à la société SARL SCHF, 18 rue Roger Simon Barboux, 94117 ARCUEIL CEDEX, vente en gros de produits textiles, RCS CRETEIL 388 804 361 (2009 B 03148) Fin de la période d'observation : 21/07/2010. Cessation des paiements en date du 15/12/2009. Juge Commissaire : M D LACOUR Mandataire judiciaire : Maître Isabelle GOIC de la SCP GOIC 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX Administrateur : Me GAUTIER 111 boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer seul l'administration de la société
Numéro d'observation
31661
Date d'ajout
17/02/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de RENNES , prononce en date du 04/02/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 15/12/2009 désigne Juge Commissaire M D LACOUR , Administrateur Me GAUTHIER 111 Bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES avec pour mission : d'assurer seul l'administration de la société , Mandataire judiciaire Me GOÏC de la SCO GOÏC 39 rue du Capitaine Maignan 35044 RENNES Cedex , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
467
Date d'ajout
08/02/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 04/02/2010 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CESSATION DES PAIEMENTS : 15/12/09 MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME GOIC DE LA SACP GOIC 39 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN 35044 RENNES CEDEX ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME GAUTIER SOPHIE 111 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 35000 RENNES AVEC MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/02/2010
Description
: N° Procédure : 2010.00074 Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 04/02/2010 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 21/07/2010. Cessation des paiements en date du 15/12/2009. Juge Commissaire : M D LACOUR Mandataire Judiciaire : Maître Goïc de la SCP Goïc 39 rue du Capitaine Maignan cs 34433 35044 Rennes Cédex Administrateur : Me Sophie GAUTIER 111 boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer seul l'administration de la société.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/06/2008
Description
: Changement de la forme juridique de SA à Conseil d'Administration en SA à directoi- re et Conseil de Surveillance, le 28.02.2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/12/1981
Description
Historique des observations depuis le 11/12/1981 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - MODIF 10.12.85 : MISE EN HARMONIE (L 30.12.1981) - ANCIEN MODE D'ADMINISTRATION : * DU 22.10.1981 AU 13.06.1997, SA A CONSEIL D'ADMI NISTRATION. * DU 13.06.1997 AU 15.06.1998, SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 02/06/2010.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 21 rue Bignon, ZI Est Chantepie 35000 Rennes : Observation depuis le 11/12/1981 : - ACQUIS AU PRIX STIPULE DE 1 000 000,00 FRS DE LA SA HUIT, RCS RENNES B 313 759 482.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).