Entreprise : SCI FONLURS - SIREN 323 244 103
Identité
Dénomination
SCI FONLURS
SIREN (siège)
323 244 103
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1981
Début d’activité
01/12/1981
Date de fin de la personne morale
10/12/2031
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHICOT MARCEL , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1925
Commune de résidence
Fayence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1981
Siret
32324410300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
04230 , SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).