Entreprise : SCI VAUJOUR - SIREN 323 224 394
Identité
(Entreprise radiée le 14/04/2023)
Dénomination
SCI VAUJOUR
SIREN (siège)
323 224 394
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1981
Fermeture de l'établissement - 32322439400029
- Date d'effet de la fermeture : 29/02/2020
Fermeture de l'établissement - 32322439400011
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/1997
Date de fin de la personne morale
06/12/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES TROIS ROIS 81100 CASTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAUJOUR ALAIN , DIDIER , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
VAUJOUR AGNES , MARIE-NICOLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/10/1981
Siret
32322439400011
Code APE
702C
Adresse
2 RUE DE METZ
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/12/1981
Siret
32322439400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir Proprie- taire par acquisition échange apport ou autrement éventuellement l'Alie- nation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société par vente, échange ou apport en société.
Adresse
19 RUE 19 rue des Trois Rois
81100 , Castres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2155
Date d'ajout
14/04/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Castres le 14/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1197
Date d'ajout
14/04/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/02/2020 Liquidateur : VAUJOUR Agnès Marie-Nicole, ancienne gérante Le siège de la liquidation est fixé à : 3 boulevard Matabiau 31000 Toulouse Dépôt d'actes n° 1243 Journal d'annonces légales : LE PAYSAN TARNAIS en date du 19/03/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 29/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).