Entreprise : GFA DES VAUX REUNIS - SIREN 323 198 820
Identité
(Entreprise radiée le 17/04/2020)
Dénomination
GFA DES VAUX REUNIS
SIREN (siège)
323 198 820
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1981
Date de fin de la personne morale
02/12/2031
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
117385.74 EUR
Adresse du siège
LES VAUX 61240 LE MENIL-VICOMTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MENIL VICOMTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Dieppe
Nom, Prénom(s)
PERRIN MARGUERITE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Dreux
Nom, Prénom(s)
PERRIN REMI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Gacé
Nom, Prénom(s)
PERRIN FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
PERRIN GENEVIEVE , BEATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Neufchâtel-en-Saosnois
Nom, Prénom(s)
PERRIN PIERRE , DENYS , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Le Ménil vicomte
Nom, Prénom(s)
PERRIN ANNE , BERNARD , MARIE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Rochecorbon
Nom, Prénom(s)
PERRIN STANISLAS , GENEVIEVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Le Ménil vicomte
Nom, Prénom(s)
TORTERUE DE SAZILLY MARTINE
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Gacé
Nom, Prénom(s)
PERRIN AUGUSTIN , ANNE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Jouy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/08/1981
Siret
32319882000017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dation à bail d'immeubles à destination agricole.
Adresse
Les Vaux
61240 , Le Ménil Vicomte - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MENIL VICOMTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1862
Date d'ajout
17/04/2020
Description
Radiation du RCS le 17/04/2020 avec effet au 03/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1632
Date d'ajout
19/03/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 22/02/2020 Liquidateur : m. PERRIN Marguerite Le siège de la liquidation est fixé à : 20 rue Govin 28100 Dreux Journal d'annonces légales : L'Agriculteur Normand en date du 22/02/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 770 000.00 FRF nouveau montant : 117 385.74 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).