Entreprise : SCI DU GROUPE PNEUMOLOGIE D'ALBI - SIREN 323 169 276
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2019)
Dénomination
SCI DU GROUPE PNEUMOLOGIE D'ALBI
SIREN (siège)
323 169 276
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Date de fin de la personne morale
28/10/2023
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
10 PL JEAN JAURES 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUIS BENOIT , LOUIS , BERTRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
INNOCENTI ANNE-SOPHIE , FRANCOISE , JACQUELINE
Nom d'usage
LATTES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
INNOCENTI MARIE-LAURE , ANNE , PASCAL
Nom d'usage
STUPIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Floirac
Nom, Prénom(s)
REYNES SUZANNE , MARYSE , JULIETTE
Nom d'usage
CARME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
CARME BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
GOROSTIS JEAN , JACQUES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Castelnau-de-Levis
Nom, Prénom(s)
LAURENT MICHELLE , MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
DUPUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Albi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
32316927600017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
10 PL JEAN JAURES
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1086
Date d'ajout
20/03/2019
Description
Radiation du RCS le 20/03/2019 avec effet au 02/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1036
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Cessation d'activité à compter du 04/07/2018 Dissolution amiable de la société à compter du 04/07/2018 Liquidateurs : DUPUIS Michelle et CARME Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : chez M Bernard CARME 21 rue Plaine des Charmes 81000 Albi Journal d'annonces légales : Le Paysan Tarnais en date du 02/08/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).