Entreprise : SARL GRANDE ILE - SIREN 323 158 683
Identité
Dénomination
SARL GRANDE ILE
SIREN (siège)
323 158 683
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1982
Début d’activité
01/10/1981
Date de fin de la personne morale
23/03/2032
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
conditionnement et commercialisation de produits agricoles
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
1195 CHE DES ILES MARGERIES 26290 DONZERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVEL MARC , GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Donzère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32315868300017
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
conditionnement et commercialisation de produits agricoles
Adresse
1195 CHE DES ILES MARGERIES
26290 , DONZERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/000125
Date d'ajout
14/01/2008
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 31 OCTOBRE 2007 FIN DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE CABINET GUIGARD -VEYRET ET SUPPLEANT M. PHILIPPE VEYRET. NOMINATION DE M. FRANCK VERILHAC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET NOMINATION DE MME SANDRINE BOUSQUET EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DEPOT D'ACTE N° 86 DU 14/01/08 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 01/12/07 date d'effet : 31/10/2007
Numéro d'observation
F02/002536
Date d'ajout
28/11/2002
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 25.09.2002: DEMISSION D'UN CO-GERANT GERANT PARTANT: MME FAVEL MICHELE EFFET AU 25.09.2002 DEPOT D'ACTE Nø1557 DU 28.11.2002 JOURNAL PUBLICATEUR: L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 12.10.2002 MESSIEURS FAVEL LAURENT ET FAVEL MARC DEMEURENT SEULS GERANTS DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 137 204.12 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).