Entreprise : T.D.G 16 - SIREN 323 125 823
Identité
Dénomination
T.D.G 16
SIREN (siège)
323 125 823
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1981
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
RTE DU PEUX 16800 SOYAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZE LA CROIX BLANCHE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUY PIERRE , PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Garat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/10/1981
Siret
32312582300027
Code APE
602M
Origine du fonds
Achat
Activité principale
transport routier de marchandises, louage de véhicules de transport routier de messagerie et de déménagement.
Adresse
RTE Ze La Croix Blanche Route de Périgueux
16800 , Soyaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZE LA CROIX BLANCHE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/1981
Siret
32312582300019
Code APE
602M
Adresse
215 AV DU GENERAL DE GAULLE
16800 , SOYAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2126
Date d'ajout
25/03/2014
Description
Radiation du RCS le 25/03/2014 avec effet au 25/03/2014 En date du 25/03/2014, le Tribunal de Commerce d'Angoulême à prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1032
Date d'ajout
21/02/2013
Description
En date du 19/02/2013, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ordonné le remplacement du liquidateur dans la procédure de T.D.G 16 Ancien liquidateur : Me TORELLI Jean-François, sous administration provisoire de Maîtres VILLA et HART DE KEATING - 17 rue René Goscinny - 16000 Angoulême Nouveau liquidateur : SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de Turenne - 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/04/2010
Description
: Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 15/04/2010 nommant: Mr Jean-Louis SUTRE en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Madame Marie-France NORDLINGER
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/12/2008
Description
- Date de cessation d'activité : 29/11/2001.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/12/2008
Description
- Date de dissolution : 29/11/2001.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/11/2001
Description
: MOD.OFF.du 29.11.2001. Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 29/11/2001 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 23/11/2001. Juge Commissaire :Mme Marie-France NORDLINGER Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 17 rue de Perigueux 16000 ANGOULEME
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/11/2001
Description
: MOD D'OFFICE DU 26.11.2001 : Dépôt le 23.11.2001 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ANGOULEME
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/11/1981
Description
Historique des observations depuis le 24/11/1981 : . Achat du fonds à Monsieur Pierre THOREAU,RCS POITIERS A 325 471 761,radié le 05.10.1981. Journal d'annonces légales:La Vienne Rurale du 16.10.1981.Oppositions au Fonds. . MOD du 20.12.1982:Achat d'une Licence de Classe C à Mr René LARUE.A/c du 10.11.1982 . MOD du 02.09.1985:Achat d'une Licence Zone longue Classe C à Me BARTHE,Syndic de Mr Paul LALAY A/c du 24.04.1985. . MOD du 16.01.1987:Achat d'une Licence Zone Longue modèle 1 Classe B à la Sarl SODIPRESS. A/c du 08.08.1986.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 29/11/2001 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 05/10/1981.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).