Entreprise : SCI L UNITE MEDICALE - SIREN 323 097 352
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2019)
Dénomination
SCI L UNITE MEDICALE
SIREN (siège)
323 097 352
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1981
Date de fin de la personne morale
09/12/2031
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUAI EMILE GIRONDE 46140 LUZECH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAINT AROMAN THIERRY , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Saint-Medard
Nom, Prénom(s)
SOIGNET JEANNINE , SOLANGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Parnac
Nom, Prénom(s)
COMBEAU NATHALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Parnac
Nom, Prénom(s)
ALBAULT CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Luzech
Nom, Prénom(s)
SADOUX BENOIT , MARIE , NOEL , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Trespoux-Rassiels
Nom, Prénom(s)
DELPECH PHILIPPE , JACQUES , ERNEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Luzech
Nom, Prénom(s)
VERTUT CLAUDE , SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
SAINT GERY-VERS
Nom, Prénom(s)
SALGUES PATRICK , ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Luzech
Nom, Prénom(s)
BOS MONIQUE
Nom d'usage
NADAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Crayssac
Nom, Prénom(s)
CASTAGNEDE HENRI , JEAN , GASTON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Cahors
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32309735200013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gérance d'immeubles à usage professionnel
Adresse
QUAI quai Emile Gironde
46140 , Luzech - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2052
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Radiation du RCS le 17/06/2019 avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3932
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2018 Liquidateur : SALGUES Patrick, Alain Le siège de la liquidation est fixé à : 116 avenue d'Uxellodunum 46140 Luzech Journal d'annonces légales : LE PETIT JOURNAL en date du 25/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).