Entreprise : NAILLY VIANDES - SIREN 323 070 102
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2017)
Dénomination
NAILLY VIANDES
SIREN (siège)
323 070 102
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1981
Date de fin de la personne morale
15/11/2041
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
70 GRANDE RUE 89100 NAILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHAUT PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Nailly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32307010200013
Enseigne
NAILLY VIANDES NAILLY VIANDES
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Code APRM
1013BZ - Charcuterie
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de viande en demi-gros, détail, produits animaux et complémentaires.
Code APRM
1013BZ - Charcuterie
Code APRM
1013BZ - Charcuterie
Adresse
70 Grande Rue
89100 , Nailly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23590
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 06/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22174
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Dissolution à compter du 31/12/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2016 siège de la liquidation est fixé au siège social parution de la publicité légale le 17/02/2017 sur Terres de Bourgogne
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/10/1986
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 16/10/1986.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/11/1981
Description
Historique des observations depuis le 16/11/1981 : Fonds reçu en location-gérance de M. MICHAUT Pierre Jacques, R.C. SENS 60 A 136, en date du 01.10.1981. Précédent exploitant : M. MICHAUT Pierre Jacques, R.C. N° 60 A 136 -modification du 04.11.1981- Annonce parue dans LE SENONAIS LIBERE du 13.10.1981.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).