Entreprise : SOCIETE HOTELIERE DES REIGNAUX - SIREN 323 035 915
Identité
Dénomination
SOCIETE HOTELIERE DES REIGNAUX
Sigle
HOTEL DES REIGNAUX
SIREN (siège)
323 035 915
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1981
Date de fin de la personne morale
09/11/2080
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
150924.53 EUR
Adresse du siège
21 PL DES REIGNAUX 59000 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EYCKEN RAYMOND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
La Madeleine
Nom, Prénom(s)
POLOMARC MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Chilly-Mazarin
Nom, Prénom(s)
RUAUD YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1930
Commune de résidence
Villiers-le-Bel
Nom, Prénom(s)
VERSTRAETE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
La Chapelle-d'Armentières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/01/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
32303591500012
Enseigne
HOTEL DES REIGNAUX
Code APE
6708
Origine du fonds
Achat
Activité principale
HOTELLERIE, RESTAURATION ET DEBIT DE BOISSONS.
Adresse
21 PL DES REIGNAUX
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/11/1981
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 6 ET 7 JUILLET 1981. MOD. D'OF FICE DU 15.10.1984 : JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1984 PR ONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA STE SUS-NOM MEE ET FIXANT AU MEME JOUR L'EPO- QUE DE LA CESSAT ION DES PAIEMENTS. SYNDIC : ME J.L.MERCIER 2, AV. DU MAL LECLERC A LA MADELEINE. -MOD. D'OFFICE DU 1 1.3.1985 : JUGEMENT DU 6.3.1985 AUTORISANT LA CONT INUATION DE L'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE DE 3 M OIS DANS LES OPERATIONS DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA STE SUS-NOMMEE. SYNDIC ME J.L. MERCIER 2, AV. DU MAL LECLERC A LA MADELEINE. -MOD. D'OFFICE DU 1 9.8.1985 : 9 AOUT 1985 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COM MERCE DE LILLE AUTORISANT LA CONTINUATION DE L'EXP LOITATION POUR UNE PERIODE DE 3 MOIS DANS LES OPER ATIONS DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SUS N OMMEE. SYNDIC : ME J.L.MERCIER 2, AV. DU MAL LECLE RC A LA MADELEINE. -MOD. D'OFFICE DU 18 JANVIER 19 90 : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE DU 8 JANVIER 1990 AYANT CONVERTI EN LIQUIDATION DES B IENS LE REGLE- MENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SUS-I NDIQUEE. SYNDIC : ME MERCIER-MARCQ EN BAROEUL-4 AV ENUE DE FLANDRE. -MODIFICATION DU 24 OCTOBRE 1990 : MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A LA CESSION DU PRINCIPAL ETA- BLISSEMENT SIS A LILLE 21 PLACE DES REIGNAUX AU PROFIT DE LA SOCIETE SA HOTEL DE L'UNIVERS RCS LILLE B 456 501 717 (56 B 171) - A C OMPTER DU 23 FEVRIER 1990. $$$23/09/1993 -RADIATIO N DU 23/09/1993 : JUGEMENT DU 22/9/1993 CLOTURANT POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LIQUID ATION DES BIENS.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
Radiation d'office
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).