Entreprise : GRIFFON S.A. - SIREN 322 949 058
Identité
Dénomination
GRIFFON S.A.
SIREN (siège)
322 949 058
Date d'immatriculation au RNE
03/11/1981
Date de fin de la personne morale
02/11/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
518326.66 EUR
Adresse du siège
107 AV DU GENERAL CHARLES DE GAULLE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAROY GRARD , MARIE , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
BOULOGNE SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
LE GOUELLEC DE SCHWARZ FRANOIS-XAVIER , LUCIEN , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LE GOUELLEC DE SCHWARZ GAL PATRICK , JEAN , GRARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MAIDANATZ ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1929
Commune de résidence
CROISSY SUR SEINE
Dénomination
CABINET VALLA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/07/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1986
Siret
32294905800018
Code APE
5802
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SANS ACTIVITE COMMERCIALE
Adresse
107 AV DU GENERAL CHARLES DE GAULLE
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2552
Date d'ajout
22/08/1986
Description
MODIFICATION 2252 du 22 AOUT 1986 : Suivant Acte Reçu par Maitre Francis BERGERAULT Notaire à BOURGES en date des 30 JUIN et 2 JUILLET 1986 : Vente du fonds à compter du 2 JUILLET 1986 euros la ociété "ACCESSOIRES CENTRE FRANCE" R.C. 86 B 178 B 338 482 003 PRIX GLOBAL : 590 000 F. OPPOSITIONS : Etude de Maître GUILLOU BERRY REPUBLICAIN 15 JUILLET 1986
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
724
Date d'ajout
05/03/1986
Description
MENTION D'OFFICE 724 du 5 MARS 1986 : Suiviant Jugement rendu s ur dépôt de bilan, en date du 27 FEVRIER 1986, le Tribunal a pro noncé le redressement judiciaire de la sté sus-nommée. A fixé pr ovisoirement au 17 JANVIER 1986 la date de cessation des paiemen ts. A désigné Monsieur JAVERLIAT Comme Juge-Commissaire et a nommé Maître BLIN, demeurant à NEVERS 5 Rue Gresset, comme représen tant des créanciers. A désigné Maître GUILLOU, demeurant à BOURG ES 10 Rue du Président Pompidou en qualité d'Adm. Judiciaire
Numéro d'observation
1533
Date d'ajout
26/08/1985
Description
MODIFICATION 1533 du 26 AOUT 1985 : A.G.E. du 22 OCTOBRE 1984 : . -Non dissolution anticipée de la sté nonobstant une perte supé rieure à la moitié du capital social. DEPOT CCI 17 DECEMBRE 1984 . DEPOT GREFFE 26 FEVRIER 1985. LA VOIX DU SANCERROIS 29 NOVEMBR E 1984
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 518 326.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).