Entreprise : SCI DE POUL AN AVELEC - SIREN 322 939 646
Identité
Dénomination
SCI DE POUL AN AVELEC
SIREN (siège)
322 939 646
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1981
Début d’activité
03/02/1977
Date de fin de la personne morale
30/10/2031
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DE L'IMMEUBLE SOCIAL SITUE A POUL AN AVELEC EN LANMEUR ET DE TOUS AUTRES IMMEUBLES DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
12439.84 EUR
Adresse du siège
POUL AN AVELEC 29620 LANMEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANMEUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELEOUET RENE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
LOCQUIREC
Nom, Prénom(s)
LE RESTE JEAN , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
LE ROCH JOEL , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
LOCQUIREC
Nom, Prénom(s)
LE ROCH LISE , JACQUELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
LOCQUIREC
Nom, Prénom(s)
MARION HENRI , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
PLOUIGNEAU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/1977
Siret
32293964600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DE L'IMMEUBLE SOCIAL SITUE A POUL AN AVELEC EN LANMEUR ET DE TOUS AUTRES IMMEUBLES DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE
Autres Activités
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DE L'IMMEUBLE SOCIAL SITUE A POUL AN AVELEC EN LANMEUR ET DE TOUS AUTRES IMMEUBLES DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE
Adresse
POUL AN AVELEC
29620 , LANMEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANMEUR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
106
Date d'ajout
16/01/1996
Description
NOMINATION DE MR LE ROCH JOEL EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 10/07/1995
Numéro d'observation
1776
Date d'ajout
13/09/1994
Description
DEMISSION DE MR LE GUEN GEORGES EN QUALITE DE GERANT - NOMINATION DE MR LE RESTE JEAN YVES EN SON REMPLACEMENT A COMPTER DU 26/05/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 81 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 12 439.84 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).