Entreprise : SOCIETE FINANCIERE DUVAL - SIREN 322 867 284
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE DUVAL
Sigle
SOFIVAL
SIREN (siège)
322 867 284
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1981
Début d’activité
15/09/1981
Date de fin de la personne morale
20/10/2080
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
64000 EUR
Adresse du siège
53 RTE DE LYON 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN DANIEL , EMILE , MARCEL , YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Mâcon
Dénomination
CABINET ESCOFFIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CGA (CHRISTIAN GIANOLI ET ASSOCIES)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1981
Siret
32286728400026
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE AU DETAIL DE PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES AUTOMOBILES ET TOUS EQUIPEMENT INDUSTRIELS ET D'ENTREPRISE. LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DE LA SOCIETE DANS TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET FINANCIERES; L'ACQUISITION, LA GESTION, LA CONSTRUCTION, LA PRISE A BAIL, LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, AINSI QUE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES AUX ENTREPRISES ET NEGOCES DE TOUS PRODUITS; REPRESENTATION DE TOUS PRODUITS, TOUTES ACTIVITES D'AGENT OU D'INTERME- DIAIRE DE COMMERCE..
Adresse
53 RTE DE LYON
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
387
Date d'ajout
13/02/2004
Description
CAPITAL PORTE DE 32000 A 64000 EUROS CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SARL NOUVELLE : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE CHANGEMENT DE QUALITE DU DIRIGEANT ANCIEN - GERANT : GUERIN DANIEL NOUVEAU - PRESIDENT: GUERIN DANIEL Date d'effet : 15 décembre 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1519
Date d'ajout
21/05/2001
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ET AUGMENTATION ANCIEN CAPITAL : 200 000 F - NOUVEAU CAPITAL : 32 000 EUROS Date d'effet : 24 mars 2001
Numéro d'observation
668
Date d'ajout
13/05/1991
Description
FONDS SITUE AU 40 AVENUE EDOUARD HERRIOT A MACON VENDU A LA S.A. DUVAL MANUEL RCS MACON B 685 550 386 TRANSFERT DU SIEGE AU 53 ROUTE DE LYON A MACON A COMPTER DU 31.03.91.
Numéro d'observation
1166
Date d'ajout
03/08/1990
Description
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE QUI DEVIENNENT : L'ACHAT ET LA VENTE DE TOUS EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET D'ENTREPRISE AINSI QUE LES OPERATIONS ASSOCIES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION; LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DE LA STE DANS TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES INDUS- TRIELLES ET FINANCIERES; L'ACQUISITION, LA GESTION, LA CONSTRUCTION, LA PRISE A BAIL, LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, AINSI QUE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES AUX ENTREPRISES ET NEGOCES DE TOUS PRODUITS; REPRESENTATION DE TOUS PRODUITS, TOUTES ACTIVITES D'AGENT OU D'INTERMEDIAIRE DE COMMERCE. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : - ANCIENNE : SOCIETE D'EXPLOITATION CONFORT AUTO-MOTO - SECAM - NOUVELLE : SOCIETE FINANCIERE DUVAL - SOFIVAL A COMPTER DU 30/06/90
Numéro d'observation
194
Date d'ajout
01/02/1990
Description
CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE A COMPTER DU 29.12.89 ANCIENNE : 31.12 NOUVELLE : 31.03
Numéro d'observation
120
Date d'ajout
20/01/1989
Description
NOMINATION DE MR GUERIN DANIEL EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR GUERIN CHRISTIAN DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU 30/12/88
Numéro d'observation
1037
Date d'ajout
14/11/1984
Description
NON DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 20/10/84
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 08 octobre 1981 - LE COURRIER DE S & L du 02 octobre 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).