Entreprise : MALVAUX - SIREN 322 866 112
Identité
Dénomination
MALVAUX
SIREN (siège)
322 866 112
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1981
Début d’activité
27/08/1962
Date de fin de la personne morale
20/10/2061
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
9 EUR
Adresse du siège
MALVAUX 41500 SUEVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OMBREDANE JEAN , MICHEL , PIERRE , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
MER
Nom, Prénom(s)
OMBREDANE FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
LA CHAPELLE ST MARTIN EN PLAINE
Nom, Prénom(s)
OMBREDANE DAMIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
SUEVRES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/1962
Siret
32286611200020
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS.
Adresse
MALVAUX
41500 , SUEVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/1981
Siret
32286611200012
Code APE
701D
Adresse
42 RUE HAUTE D’AULNAY
41500 , MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1262
Date d'ajout
08/03/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/11/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ CIVILE (SC) ; NOUVELLE FORME : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/11/2006 ANCIEN : 729 EUR ; NOUVEAU : 9 EUR CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01/11/2006 ANCIENNE : SOCIETE CIVILE DE MALVAUX ; NOUVELLE : MALVAUX MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/11/2006 : NOUVEAU : OMBREDANE DAMIEN, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : OMBREDANE FRANCOIS, GÉRANT ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : OMBREDANE JEAN MICHEL PIERRE CLAUDE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ PROROGATION DE DUREE DE LA PERSONNE MORALE A COMPTER DU 01/11/2006 ANCIENNE DUREE : 50 ANS ; NOUVELLE DUREE : 99 ANS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).