Entreprise : GFA LES CLOSEAUX - SIREN 322 848 029
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2024)
Dénomination
GFA LES CLOSEAUX
SIREN (siège)
322 848 029
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1981
Date de fin de la personne morale
06/10/2080
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
154485 EUR
Adresse du siège
1 RUE FERME DE L EGLISE 77560 LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECURY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT BERNARD , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Louan-Villegruis-Fontaine
Nom, Prénom(s)
CLEMENT MAGALI , BERNADETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Soucy
Nom, Prénom(s)
CLEMENT FREDERIC , RICHARD , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Louan-Villegruis-Fontaine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/10/1981
Siret
32284802900011
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriete et administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole compo sant son patrimoine
Adresse
1 RUE FERME DE L EGLISE
77560 , LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECURY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6054
Date d'ajout
17/03/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Melun le 17/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/03/2021
Description
Dissolution à compter du 20/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/01/2021, liquidateur : GATOUILLAT né(e) BONTOUR Pascale Michèle, siège de la liquidation : Ecury 1 Rue des Clos 77560 Louan-Villegruis-Fontaine, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 27/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/10/1981
Description
Historique des observations depuis le 07/10/1981 : Mention du 12/04/2006 : Départ de Mme STOCKER Alberte en tant que gérante suite à décès le 6.06.2004 Mention du 12/04/2006 : Départ de M.DESPLANCHES Jean-Pierre en tant que gérant à compter du 25.07.2005 Mention du 13/04/2005 contenant transfert du siège social à compter du 23.11.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).