Entreprise : SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS - SIREN 322 750 464
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2017)
Dénomination
SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS
Sigle
SEMTA
SIREN (siège)
322 750 464
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1981
Date de fin de la personne morale
11/10/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DEJEAN 80000 AMIENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIFFLART PASCAL , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
DERUELLE CLAUDE , GUY , ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS JACQUES , MICHEL , LEON , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
LOMBART OLIVIER , FREDERIC , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
DROITS PIETON POUR CITE HUMAIN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
DISTRICT DU GRAND AMIENS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
Audit NOULLEZ-DERUELLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Amiens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32275046400016
Adresse
RUE LE TINTORET
80080 , AMIENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VALLEE ST LADRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32275046400032
Code APE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transports même que l'objet social
Adresse
45 RUE 45 Rue Dejean
80000 , Amiens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
32275046400024
Code APE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
service transports publics exploitation des services de transports publics dé
Adresse
10 PL ALPHONSE FIQUET
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/10/1981
Description
Historique des observations RCS : L'ASSOCIATION "LES DROITS DU PIETON POUR UNE CITE HUMAINE" EST REPRESENTEE PAR MR LEROY DANIEL, FIRMIN, CHRISTOPHE, NE LE 12/07/1937 A BEAUMETZ (80) FRANCAIS, DEMEURANT A AMIENS (80) 1, IMPASSE ANDRE LURCAT. Le DISTRICT du GRAND AMIENS est représenté par : -Mr BOUCHEZ Michel, Jean, Justin, Louis, Né le 9/ 03/1930 à CREPY-EN-VALOIS (60) -FRANCAIS-Demeurant à AMIENS (80000) 12, Rue des Augustins -Mr JANY Louis, Charles, Gaston, Né le 26/08/1931 à AMIENS (80000) -FRANCAIS- Demeurant à VERS-SUR-SELLES (80480) 16, Le Culmont -Mr REMOUSSIN Gilles, Joseph, Jean-Paul, Né le 7/ 12/1959 à GOURNAY-EN-BRAY (76) -FRANCAIS-Demeurant à CAMON (80450) 252, Rue du 11 Novembre -Mr MEZIN Roger, Charles, Marie, Né le 28/01/1941 à TAZA (Maroc) -FRANCAIS-Demeurant à AMIENS(80000) 30, Rue de Dijon -Mr DESSE Pierre, Bernard, Né le 2/07/1916 à ROMORANTIN-LANTHENAY (41) -FRANCAIS- Demeurant à DURY (80480) 6, Rond Point Frédéric Mistral -Mr MONTIGNY Bernard, Paul, Eugène, Edmond, Né le 24/03/1929 à AMIENS (80000) -FRANCAIS- Demeurant à AMIENS (80000) 35, Boulevard de Chateaudun
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).