Entreprise : SCI LA SEMEUSE - SIREN 322 748 542
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2019)
Dénomination
SCI LA SEMEUSE
SIREN (siège)
322 748 542
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2012
Fermeture de l'établissement - 32274854200030
- Date d'effet de la fermeture : 24/06/2019
Fermeture de l'établissement - 32274854200022
- Date d'effet de la fermeture : 05/11/2013
Date de fin de la personne morale
04/04/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
62504.1 EUR
Adresse du siège
30 RUE PATOU 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AVON MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
LECLERCQ
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
AVON DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Wasquehal
Nom, Prénom(s)
AVON PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
AVON PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
FLEURIS JACQUELINE
Nom d'usage
AVON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1921
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
AVON MARTINE
Nom d'usage
CAFFIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
AVON GUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
LES ADRETS DE L'ESTEREL
Nom, Prénom(s)
AVON PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Saint-Jean-Lespinasse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
32274854200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27 AV BOUFFLERS
59130 , LAMBERSART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/2013
Siret
32274854200030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement, établissement d'une copropriété, revente éventuelle par lots.
Adresse
30 RUE 30 rue Patou
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 24-06-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/10/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-05-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 02-08-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/04/2013
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 18.05.1978.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).