Entreprise : GFA DE TIRONTEL - SIREN 322 721 028
Identité
Dénomination
GFA DE TIRONTEL
SIREN (siège)
322 721 028
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1981
Début d’activité
21/08/1981
Date de fin de la personne morale
30/09/2031
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La mise en valeur, la gestion, l'administration des immeubles à usage agricole apportés à la société l'achat et la location de tous autres immeubles à destination agricole
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
82485 EUR
Adresse du siège
TIRONTEL 47360 SEMBAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CIAPONI NICOLAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Agen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/08/1981
Siret
32272102800015
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
La mise en valeur, la gestion, l'administration des immeubles à usage agricole apportés à la société l'achat et la location de tous autres immeubles à destination agricole
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
TIRONTEL
47360 , SEMBAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sembas
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1765
Date d'ajout
29/11/2004
Description
Modification du capital social Par assemblée en date du 02.11.04 il a été décidé la réduction du capital qui passe de 83 846.96 euros à 82 485 euros. M Ciaponi Nicolas, demeurant 94 bd de la république a été nomme en qualité de Nouvel associé gérant, en remplacement de m Ciaponi Renzo démissionnaire. Le républicain du 18.11.04 Date d'effet : 01/10/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 550 000.00 FRF nouveau montant : 83 846.96 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).