Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE THUAL - SIREN 322 668 278
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE THUAL
SIREN (siège)
322 668 278
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1981
Début d’activité
01/08/1981
Date de fin de la personne morale
29/09/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Polyculture élevage
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
82200 EUR
Adresse du siège
LA VILLE TUAL 22400 SAINT-ALBAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAYOT DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Pommeret
Nom, Prénom(s)
RAULT ROLAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Plancoët
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1981
Siret
32266827800011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture élevage
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières,Élevage d autres bovins et de buffles,Élevage de porcins
Adresse
LA VILLE TUAL
22400 , SAINT-ALBAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1668
Date d'ajout
31/05/1994
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN SCEA, QUI PREND LA DENOMINATION SUIVANTE : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA VILLE THUAL AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 105.000 FRS NOMINATION DE MR DAYOT DOMINIQUE EN QUALITE DE GERANT-ASSOCIE A COMPTER DU :01/04/94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1741
Date d'ajout
16/06/1993
Description
NOMINATION DE MR RAULT R EN QUALITE DE GERANT. RETRAIT DE MME RICHEUX Y EN QUALITE DE GERANTE. PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE PORTEE A 48 ANS. A COMPTER DU :30/03/93
Numéro d'observation
2496
Date d'ajout
10/09/1990
Description
NOUVEAU CO-GERANT MME RAULT NEE RICHAUX YVONNE EN REMPLACEMENT DE MR RAULT JEAN FRANCOIS A COMPTER DU 01.01.1990.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 105 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 16 007.15 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).