Entreprise : GFA VIVIER - SIREN 322 610 932
Identité
Dénomination
GFA VIVIER
SIREN (siège)
322 610 932
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1981
Début d’activité
03/11/2020
Date de fin de la personne morale
25/11/2078
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
LD MALABRY 56190 NOYAL-MUZILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAVAT VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Reillanne
Nom, Prénom(s)
RUSTIN KOLIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Paris 11
Nom, Prénom(s)
RUSTIN SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Noyal-Muzillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/2020
Siret
32261093200038
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Adresse
LD MALABRY
56190 , NOYAL-MUZILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/1981
Siret
32261093200020
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
LE VIVIER
04200 , AUTHON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/1981
Siret
32261093200012
Adresse
DOM DE LA BASTIDE NEUVE
04280 , CERESTE-EN-LUBERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
06/01/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Vannes par suite de transfert du siège social à compter du 03/11/2020 du le Vivier04200 Authon au Lieu dit Malabry 56190 Noyal-Muzillac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10351
Date d'ajout
31/12/2020
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 03/11/2020 : Ancienne adresse : le Vivier 04200 Authon Nouvelle adresse : Lieu dit Malabry 56190 Noyal-Muzillac Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/11/2020 : Monsieur Rustin Serge, Gérant, Associé indéfiniment responsable, Lieu dit Malabry 56190 Noyal-Muzillac
Numéro d'observation
347
Date d'ajout
05/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2007 : Transfert du siège social à compter du 01/10/2007 : Ancienne adresse : Domaine de la Bastide Neuve 04280 Céreste Nouvelle adresse : le Vivier 04200 Authon Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2007 : Ancienne adresse : Domaine de la Bastide Neuve 04280 Céreste Nouvelle adresse : Le Vivier 04200 Authon
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).