Entreprise : CUMA LA POITEVINE DE VAUTEBIS - SIREN 322 593 369
Identité
Dénomination
CUMA LA POITEVINE DE VAUTEBIS
SIREN (siège)
322 593 369
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1982
Début d’activité
14/08/1981
Date de fin de la personne morale
25/01/2032
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
FOURNIR A SES SEULS ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEURS EXPLOITATIONS,LES SERVICES TELS QUE:MISE A DISPOSITION DE MATERIEL, DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ETC... FOURNIR A SES SEULS ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEURS EXPLOITATIONS,LES SERVICES TELS QUE:MISE A DISPOSITION DE MATERIEL, DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ETC...
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
14238.74 EUR
Adresse du siège
1 CHE DE LA FONTAINE 79420 VAUTEBIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEILLON ERICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Les Châteliers
Nom, Prénom(s)
CLEMENT CELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Vasles
Dénomination
GAEC LA GARDE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Vausseroux
Dénomination
GAEC MALEPINE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vautebis
Dénomination
EARL BEL AIR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Vautebis
Dénomination
EARL FAUCHER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Les Châteliers
Dénomination
EARL LE RALLYE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vautebis
Dénomination
GAEC LE CHAPOUPI
Qualité
Autre
Commune de résidence
Les Châteliers
Dénomination
EARL LE BROUSSEAU
Qualité
Vice-Président
Commune de résidence
Les Châteliers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/08/1981
Siret
32259336900018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
FOURNIR A SES SEULS ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEURS EXPLOITATIONS,LES SERVICES TELS QUE:MISE A DISPOSITION DE MATERIEL, DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ETC... FOURNIR A SES SEULS ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEURS EXPLOITATIONS,LES SERVICES TELS QUE:MISE A DISPOSITION DE MATERIEL, DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ETC...
Autres Activités
FOURNIR A SES SEULS ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEURS EXPLOITATIONS,LES SERVICES TELS QUE:MISE A DISPOSITION DE MATERIEL, DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ETC... FOURNIR A SES SEULS ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEURS EXPLOITATIONS,LES SERVICES TELS QUE:MISE A DISPOSITION DE MATERIEL, DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ETC...
Adresse
1 CHE DE LA FONTAINE
79420 , VAUTEBIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/04/2004
Description
: --- MR FERJOUX CHRISTIAN ANCIEN PRESIDENT DEVIENT MEMBRE. MR AUBINEAU RENE ANCIEN SECRETAIRE DEVIENT PRESIDENT. DEPART DE MR COUTURIER PIERRE, MENANT JEAN-MICHEL ET MR FILLON GERARD EN QUALITE D'ADMINISTRA TEURS. NOMINATION DE MR SAINVET MICKAEL, DE MR FAUCHET JEAN-YVES ET DE MR ROCHER BERTRAND EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS. NOMINATION DE MR BRECHOUARE CLAUDE EN QUALITE DE SECRETAIRE. - DATE D'EFFET : 29/03/2004
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 93 400.00 FRF nouveau montant : 14 238.74 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/01/1982
Description
Historique des observations depuis le 26/01/1982 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 92 le 26/01/1982 --- Publicité au Journal : AGRI 79 --- Parution au Journal le 28/08/1981 --- Complément d'information / forme juridique et capital : CAPITAL VARIABLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).