Entreprise : SIAM BRETAGNE - SIREN 322 591 868
Identité
Dénomination
SIAM BRETAGNE
SIREN (siège)
322 591 868
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1981
Date de fin de la personne morale
29/09/2080
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
88000 EUR
Adresse du siège
RUE DU LIEUTENANT MOUNIER 22190 PLERIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 318
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURGAN MARIE-FRANCE , NICOLE
Nom d'usage
LERAY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
MORIEUX
Nom, Prénom(s)
LERAY BERNARD , PIERRE , EMMANUEL , YVES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
MORIEUX
Nom, Prénom(s)
LERAY ERIC
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
PLERIN
Nom, Prénom(s)
LERAY XAVIER , PIERRE , DAVID , BENOIT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
LAMBALLE-ARMOR
Nom, Prénom(s)
CHATEL FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
RENNES
Dénomination
KMPG - LA FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PLERIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/09/1981
Siret
32259186800029
Nom commercial
SA SIAM BRETAGNE
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Pose de menuiserie, travaux d'isolation, tous travaux d'agencement et d'aménagement de locaux d'habitation ou commerciaux
Adresse
RUE Z A. rue du Lieutenant Mounier
22190 , Plérin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 318
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4767
Date d'ajout
25/06/2020
Description
Radiation du rcs saint brieuc le 25/06/2020 avec effet au 22/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4758
Date d'ajout
25/06/2020
Description
EN DATE DU 22/06/2020, LE TRIBUNAL DE ST BRIEUC A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE S I A M BRETAGNE (SAS)
Numéro d'observation
5541
Date d'ajout
22/07/2015
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/07/2015, Maître François TREMELOT DE LA SELARL T.C.A A ETE DESIGNE MANDATAIRE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE Maître Paul-Marie TREMELOT DE LA SELARL TCA
Numéro d'observation
4244
Date d'ajout
09/06/2011
Description
EN DATE DU 08/06/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE ST BRIEUC A PRONONCE LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE S I A M BRETAGNE (SAS), A CONFIRME : - Monsieur Guy LE STRAT, COMME JUGE COMMISSAIRE ET - Monsieur Jean-Baptiste LE MAITRE, COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A NOMME : - SELARL TCA (Me Paul-Marie TREMELOT) - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 29/07/2011 INCLUS
Numéro d'observation
1756
Date d'ajout
11/03/2011
Description
EN DATE DU 09/03/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE S I A M BRETAGNE (SAS) , ET A DESIGNE : - JUGE COMMISSAIRE : Monsieur Guy LE STRAT, - JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Monsieur Jean-Baptiste LE MAITRE, - MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL TCA (Me Paul-Marie TREMELOT) - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC, A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 09/03/2011 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
3603
Date d'ajout
21/09/2005
Description
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE. NOUVELLE FORME: SAS - ANCIENNE FORME: SA. NOMINATION DE MESSIEURS ERIC LERAY ET XAVIER LERAY EN QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE. NOMINATION DE MR XAVIER LERAY EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE QUI PREND AINSI LE TITRE DE PRESIDENT DE LA SAS. NOMINATION DE MR BERNARD LERAY ET MME MARIE-FRANCE LERAY EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. NOMINATION DE MR BERNARD LERAY EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. Date d'effet : 28/06/2005
Numéro d'observation
2051
Date d'ajout
03/07/1997
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE KMPG - LA FIDUCIAIRE DE FRANCE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR AUBAULT J.M. DEMISSIONNAIRE NOMINATION DE MR AUBAULT ALAIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR PIVERT ALAIN DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :20/12/96
Numéro d'observation
3785
Date d'ajout
16/12/1996
Description
NOMINATION DE MME MARIE FRANCE LERAY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME YVETTE SESSA DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :12/11/95
Numéro d'observation
2342
Date d'ajout
29/08/1995
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SOCIETE ANONYME MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE A : LA POSE DE MENUISERIE BOIS ET PVC, LA FABRICATION ET LA POSE DE VOLETS ROULANTS, L'EXECUTION DE TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE, AINSI QUE TOUS LES TRAVAUX D'AGENCEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LOCAUX D'HABITATION OU COMMERCIAUX ET DE TOUT CE QUI S'Y RAPPORTE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT FIN DES FONCTIONS DE MR LERAY BERNARD EN QUALITE DE GERANT NOMINATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR LERAY BERNARD, MME SESSA YVETTE, MR LERAY ERIC NOMINATION DE MR LERAY BERNARD EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION DE MR AUBAULT J.M. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE MR PIVERT A. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 250 000 FRS CHANGEMENT DE NOM COMMERCIAL : NOUVEAU NOM : SA SIAM BRETAGNE ANCIEN NOM : SIAM BRETAGNE A COMPTER DU :15/05/95
Numéro d'observation
684
Date d'ajout
28/02/1989
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS - CAPITAL PORTE DE 20.000 A 50.000 F (AG DU 21.02.89) A COMPTER DU 21/02/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/01/1985
Description
A.G.E. DU 18/12/1984. TRANSFERT DU SIEGE A Z.A. RUE DU LIEUTENANT MOUNIER A PLERIN. A COMPTER DU 01/01/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/1983
Description
AGO ET E DU 26/05/1983 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 28 DES STATUTS L'EXERCICE SOCIAL COMMENCE LE 01/07 ET SE TERMINE LE 30/06. EXCEPTIONNELLEMENT L'EXERCICE COMMENCE LE 01/01/1983 SE TERMINERA LE 30/06/1983. A COMPTER DU 26/05/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/1983
Description
CESSION DE PARTS DE LA STE SIAM A MR LERAY BERNARD, 50 PARTS, MADAME SESSA 30 PARTS ET MR LERAY JOEL 24 PARTS. A COMPTER DU 03/11/82
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).