Entreprise : BUREAUX DU GROUPE CILOVA - SIREN 322 578 410
Identité
(Entreprise radiée le 02/09/2021)
Dénomination
BUREAUX DU GROUPE CILOVA
SIREN (siège)
322 578 410
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1981
Date de fin de la personne morale
09/09/2031
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
9 RUE CLEMENT ADER 60200 COMPIEGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PICARDIE HABITAT, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
LES CASTORS FRANCE NORD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
CAP LOGEMENT Société Anonyme Coopérative de Production d'Habitations à Loyer Modéré
Qualité
Autre
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
Action Logement Immobilier
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GEORGES REY CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CLESENCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/09/1981
Siret
32257841000027
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat, location longue durée, construction ou rénovation de tous immeubles destinés a usage de bureaux nécessaires a l'ex- ploitation du cilova et ses organismes associés - mise en location desdits immeubles
Adresse
9 RUE 9 Rue Clément Ader
60200 , Compiègne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10390
Date d'ajout
02/09/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CLESENCE, Saint-Quentin : 585980022 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/07/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/09/1981
Description
Historique des observations depuis le 10/09/1981 : PICARDIE-LA-GAZETTE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).