Entreprise : SCI DUSOL - SIREN 322 576 174
Identité
(Entreprise radiée le 20/05/2022)
Dénomination
SCI DUSOL
SIREN (siège)
322 576 174
Date d'immatriculation au RNE
14/09/1981
Date de fin de la personne morale
13/09/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
27 RUE JEAN JAURES 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUSOL MARIE-PAULE , RENEE , GEORGETTE
Nom d'usage
MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/1981
Siret
32257617400013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation et gestion après acquisition d'un immeuble sis à hirson (aisne), 9 place villemant
Adresse
27 RUE 27 rue Jean Jaurès
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/05/2022
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 25-09-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 15-10-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 15 Rue des Canonniers 02100 Saint-Quentin.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/09/1981
Description
Historique : DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANNEES A COM PTER CONST. DEPOT DES STATUTS AU GREFFE LE 31.09.1 981 JAL: L'AISNE NOUVELLE DU 04.07.1981 FORME DE L A SOCIETE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).