Entreprise : P.DELAIR - J. MARCOU - PH. REGENT - SIREN 322 547 357
Identité
(Entreprise radiée le 27/03/2019)
Dénomination
P.DELAIR - J. MARCOU - PH. REGENT
SIREN (siège)
322 547 357
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1987
Fermeture de l'établissement - 32254735700028
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2019
Fermeture de l'établissement - 32254735700010
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2019
Date de fin de la personne morale
14/07/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
170133.1 EUR
Adresse du siège
4 PL DU DOCTEUR JEAN VIAL 42600 MONTBRISON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCOU JEROME , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Montbrison
Nom, Prénom(s)
DELAIR PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Montbrison
Nom, Prénom(s)
REGENT PHILIPPE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Montbrison
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/09/1972
Siret
32254735700028
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice en commun par ses membres de la profession de notaires
Adresse
4 PL 4 Place du Docteur Jean Vial
42600 , Montbrison - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1981
Siret
32254735700010
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
21 BD LACHEZE
42600 , MONTBRISON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES GEMEAUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/04/2008
Description
: --- CHANGEMENT DE DENOMINATION PIERRE DELAIR JEROME MARCOU ET PHILIPPE REGENTS NOTAIRES ASSOCIES AU LIEU DE FRANCOISE THIERS PEURIERE PIERRE DELAIR ET JEROME MARCOU NOTAIRES ASSOCIES. CHANGEMENT D'UN GERANT MR PHILIPPE REGENT AU LIEU DE MME THIERS PEURIERE FRANCOISE. - DATE D'EFFET : 20/03/2008
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 116 000.00 FRF nouveau montant : 170 133.10 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/07/1987
Description
Historique des observations depuis le 15/07/1987 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A800 le 26/06/1987
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).