Entreprise : SCI ULYSSE - SIREN 322 546 987
Identité
Dénomination
SCI ULYSSE
SIREN (siège)
322 546 987
Date d'immatriculation au RNE
07/09/1981
Date de fin de la personne morale
06/09/1991
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
13720.41 EUR
Adresse du siège
9 BD LOUIS BLANC 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ MARIA , PAZ
Nom d'usage
POURQUIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
Alès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/09/1981
Siret
32254698700015
Code APE
7901
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN A BATIR SISE AU GRAU DU ROI (GARD), PORT CAMARGUE, LA CONSTRUCTION DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DUDIT ENSEMBLE IMMOBILIER ET DE TOUS AUTRES IMMEUBLES AN- NEXES OU ACCESSOIRES. LA DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMEUBLE EN MAISONS D'HABITATION, APPARTEMENT ET LOCAUX SEPARES, LA VENTE PAR FRACTION OU EN TOTALITE DESDITS MAISONS, APPARTEMENTS ET LOCAUX, SOIT ACHEVES SOIT A TERME.
Adresse
9 BD LOUIS BLANC
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F95/002171
Date d'ajout
10/10/1995
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18.05.1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES (GARD), A DESIGNE ALBOUY JEAN-MARIE COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE DANS L'AFFAIRE ULYSSE SCI EN REMPLACEMENT DE MR FAGES GEORGES, JUGE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 18.05.1995.
Numéro d'observation
F90/000078
Date d'ajout
16/01/1990
Description
DISSOLUTION NOMINATION DU LIQUIDATEUR : MME MARTINEZ VEUVE POURQUIER MARIA NE LE 01.06.34 A MADRID (ESPAGNE) DEMEURANT ET DOMICILIEE A ALES (30100) 322 VIEILLE ROUTE D'ANDUZE. SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU DOMICILE DU LIQUIDATEUR. EXPEDITION D'ACTE NOTARIE DU 15.12.1989. PUBLICITE : CEVENNES MAGAZINE DU 13.01.1990. A COMPTER DU 06/09/89
Numéro d'observation
F85/000677
Date d'ajout
03/12/1985
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 3 DECEMBRE 1985, LE TRIBUNAL DE COM- MERCE D'ALES A ETENDU LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES : SA DELTA IMMOBILIER, SA LITTORAL PROMOTION ET SARL COMPAGNIE DES RESIDENCES HOTELIERES DE TOURISME, A LA SCI ULYSSE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 28 JUIN 1984 SYNDIC : ME MARC ANDRE, A ALES, PASSAGE CHAMPEYRACHE. A COMPTER DU 03/12/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 90 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 13 720.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).