Entreprise : CUMA DE BEAUCHERON - SIREN 322 532 458
Identité
Dénomination
CUMA DE BEAUCHERON
SIREN (siège)
322 532 458
Date d'immatriculation au RNE
07/09/1981
Début d’activité
07/08/1981
Date de fin de la personne morale
06/09/2080
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Machine à vendanger
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
45688 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 49310 LYS-HAUT-LAYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Nueil-sur-Layon
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUD ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1996
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BELLARD SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BRESSIN MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
CHARRUAU GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
FARDEAU DOMINIQUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
GUITTON DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
JOUTEAU ROMAIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
PERCHER DOMINIQUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Nom, Prénom(s)
RICHARD LAURENT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Nom, Prénom(s)
SARGER ETIENNE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Lys-haut-Layon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/08/1981
Siret
32253245800013
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Machine à vendanger
Autres Activités
Machine à vendanger
Adresse
MAIRIE
49310 , LYS-HAUT-LAYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Nueil-sur-Layon
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4379
Date d'ajout
08/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/03/2009 : Partant : RICHARD Georges, Président Nouveau : PERCHER Dominique, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
331
Date d'ajout
07/02/2002
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 11.12.01, IL A ETE DECIDE DE CONVERTIR LE CAPITAL SOCIAL EN EUROS, SOIT : 45.688 EUROS - PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 99 ANS A COMPTER DU 07.08.81 - DEMISSION DE MR SARGER HENRI DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT - MR DELHUMEAU AUGUSTE DE SES FONCTIONS DE VICE PRESIDENT MR RICHARD FRANCOIS DE SES FONCTIONS DE TRESORIER - MR DELHUMEAU MICHEL DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE MONSIEUR RICHARD GEORGES QUI ETAIT VICE PRESIDENT DEVIENT PRESIDENT A COMPTER DU 18.06.01 - NOMINATION DE MR BELLARD PHILIPPE EN QUALITE DE TRESORIER A COMPTER DU 18.06.01 - PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 99 ANS A COMPTER DU 07.08.1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).