Entreprise : GAEC DES SAPINS - SIREN 322 490 525
Identité
Dénomination
GAEC DES SAPINS
Sigle
GAEC DES SAPINS
SIREN (siège)
322 490 525
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1981
Début d’activité
01/01/1980
Date de fin de la personne morale
15/09/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Exercice d'activités reputées agricoles.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
133380 EUR
Adresse du siège
RTE DES MARATS 55260 RAIVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYEZ FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Raival
Nom, Prénom(s)
BOYEZ DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Raival
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
32249052500027
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exercice d'activités reputées agricoles.
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage d autres bovins et de buffles
Adresse
RTE DES MARATS
55260 , RAIVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
32249052500019
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
36 VOIE SACREE
55260 , RAIVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR BOYEZ ROGER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F06/000080
Date d'ajout
23/01/2006
Description
Diminution du capital et conversion en euros Ancien : 800.000,00 francs convertis en 121959,21 euros - Nouveau : 120.000,00 euros -Co-gérant Nouveau : Mr David BOYEZ. Date d'effet : 01/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F97/970816
Date d'ajout
28/07/1997
Description
Anciennement GAEC - Transformation en EARL à compter du 30/06/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).