Entreprise : ASCOGES - SIREN 322 441 536
Identité
Dénomination
ASCOGES
SIREN (siège)
322 441 536
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1981
Date de fin de la personne morale
06/10/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39484.3 EUR
Adresse du siège
2 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAUCHY JEAN & FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOVYN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Nom, Prénom(s)
LESNE JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Bermerain
Nom, Prénom(s)
BIONDET BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
VALENCIENNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/12/1984
Siret
32244153600040
Code APE
672Z
Adresse
2 RUE TOULOUSE LAUTREC
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16391
Date d'ajout
26/01/1996
Description
JUGEMENT DU 11 01 1993 NOMME MAITRE LE DOSSEUR 174 BLD SAINT GERMAIN PARIS (75006) REPRESENTAN T DES CREANCIERS ET COMMISSAIRE AU PLAN EN REMPLACEMENT DE MAITRE GOURDAIN
Numéro d'observation
49428
Date d'ajout
29/03/1991
Description
JUGEMENT DU 29.03.1991 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE MR DRUESNE - DESIGNE MR DRUESNE COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD - FIXE LA DUREE DU PLAN A 1 AN - DESIGNE MAITRE GOURDAIN COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25-01-1985. MAINTIENT MR MACE JUGE COMMISSAIRE, MAITRE GOURDAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES. MET FIN A LA MISSION DE MAITRE BARONNIE ADMINISTRATEUR.
Numéro d'observation
53521
Date d'ajout
27/06/1989
Description
.JUGEMENT DU 27 AVRIL 1989 RETRACTE LE JUGEMENT DU 20 AVRIL 1989 EN CE QU'IL A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES STES. OUVREA L'EGARD DES STES UNE PERIODE D'ENQUETE PRENANT FIN LE 18 MAI 1989. NOMME ME BARONNIE ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTER LES DEBITRICES POUR TOUS LES ACTES DE GESTION. LE RESTE SANS CHANGEMENT.
Numéro d'observation
52095
Date d'ajout
21/06/1989
Description
.JUGEMENT DU 18 MAI 1989, DECIDE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE PERIODE DE 4 MOIS SOIT JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE 1989.
Numéro d'observation
84883
Date d'ajout
20/04/1989
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE . JUGEMENT DU 20.04.1989 NUMERO 00/ 0000 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 13.03.1989 JUGE CRE MR MACE REPRESENTANT DES CREANCIERS ME GOURDAIN, 174, BLD ST-GERMAIN 75006 PARIS ADMINISTRATEUR ME BARONNIE . L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION , STATUANT A NOUVEAU OUVRE UNE PERIODE D'ENQUETE JUSQU'AU 18 MAI 1989..
Numéro d'observation
30710
Date d'ajout
06/04/1989
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 5 AVRIL 1989 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 198131 OCTOBRE 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).