Entreprise : CUMA DE VILLECELLIER - SIREN 322 416 165
Identité
Dénomination
CUMA DE VILLECELLIER
SIREN (siège)
322 416 165
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1981
Début d’activité
09/04/1981
Date de fin de la personne morale
12/08/2110
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation en commun de matériel agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
15355.2 EUR
Adresse du siège
VILLECELLIER 41160 BEAUCE LA ROMAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Semerville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOUVELLON PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Beauce la Romaine
Nom, Prénom(s)
TRUBLARD PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Beauce la Romaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/04/1981
Siret
32241616500015
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation en commun de matériel agricole
Adresse
VILLECELLIER
41160 , BEAUCE LA ROMAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Semerville
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
342
Date d'ajout
22/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/06/1990 : Partant : GAEC DE BELAIR REPRESENTEE PAR NOUVELLON Jean, COMMISSAIRE AUX COMPTES Partant : POTHEE Michel, VICE-PRÉSIDENT Partant : PAROU René, PRÉSIDENT Nouveau : NOUVELLON Fabrice, PRÉSIDENT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
343
Date d'ajout
22/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2001 : Partant : NOUVELLON Fabrice, PRÉSIDENT Nouveau : NOUVELLON Philippe, PRÉSIDENT
Numéro d'observation
344
Date d'ajout
22/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2007 : Partant : TRUBLARD Michel, SECRÉTAIRE Partant : MASSON Régis, TRÉSORIER Nouveau : TRUBLARD Pierre, TRÉSORIER
Numéro d'observation
2805
Date d'ajout
06/08/2003
Description
DUREE PROROGEE DE 99 ANS ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 15 244.90 EUROS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 15 355.50 EUROS MISE EN CONFORMITE DE LA SOCIETE AVEC L'ARRETE DU 31/07/2001 Date d'effet : 01/07/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).