Entreprise : LA CELTIQUE INDUSTRIELLE - SIREN 322 407 693
Identité
Dénomination
LA CELTIQUE INDUSTRIELLE
SIREN (siège)
322 407 693
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1981
Début d’activité
01/09/1981
Date de fin de la personne morale
21/09/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Négoce de produits chimiques
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
12 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS 22190 PLERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CHIMIGET
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cabriès
Dénomination
NUMANS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1981
Siret
32240769300033
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de produits chimiques
Adresse
12 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
282
Date d'ajout
25/01/2005
Description
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE. NOUVELLE FORME: SAS - ANCIENNE FORME: SA. NOMINATION DE MR HERVE GANDUBERT EN QUALITE DE PRESIDENT ET DE MR OLIVIER CLOITRE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. Date d'effet : 20/11/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3954
Date d'ajout
13/12/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 1 250 000 FRS A 1 967 871 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 300 000 EUROS. Date d'effet : 16/10/2001
Numéro d'observation
1724
Date d'ajout
22/05/2000
Description
NOMINATION DE MME MENARD MARIE-ANDREE EPOUSE GANDUBERT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR MARCEL (ROBERT). NOMINATION DE MME TREMEL CHANTAL EPOUSE CLOITRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR.. NOMINATION DE MR HERVE GANDUBERT EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR ROBERT (MARCEL). Date d'effet : 01/04/2000
Numéro d'observation
3007
Date d'ajout
24/09/1992
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL, PORTE DE 250.000 A 1.250.000 FRS A COMPTER DU :17/08/92
Numéro d'observation
3423
Date d'ajout
12/12/1990
Description
NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES : TITULAIRE MR MOREL JACQUES EN REMPLACE- MENT DE SEC FIDUCIAIRE DE FRANCE ET SUPPLEANT SEC FIDUCIAIRE DE FRANCE EN REMPLACEMENT DE SEC FIDULOR A COMPTER DU :29/09/90
Numéro d'observation
747
Date d'ajout
09/03/1990
Description
NOUVEAU PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR MR ROBERT MARCEL EN REMPLACEMENT DE MR VITET ALAIN. NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR : MR CLOITRE OLIVIER EN REMPLACEMENT DE MME VITET MARTINE A COMPTER DU 19.02.90 EXCEPTIONNELLEMENT LE PROCHAIN EXERCICE SERA CLOS AU 31.03.90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).