Entreprise : ETABLISSEMENTS MICHEL RAVET - SIREN 322 388 455
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2003)
Dénomination
ETABLISSEMENTS MICHEL RAVET
SIREN (siège)
322 388 455
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1981
Date de fin de la personne morale
26/10/2080
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
10 AV GEORGES BRASSENS 94470 BOISSY-SAINT-LEGER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAVET DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
La Varenne Saint-Hilaire
Nom, Prénom(s)
LENEVEU JEAN-GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
RAVET NEE LAINE-TETU FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
RAVET MICHEL AUGUSTE FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LEBAS ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rouen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
32238845500022
Code APE
454L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'étude la conception la réalisation de tous ouvrages de menuiserie et d'ébénisterie de tous travaux d'aménagement de tous locaux particuliers et professionnels
Adresse
10 AV 10 AV. G. BRASSENS ZA DES HAUTES VARENNES
94470 , BOISSY SAINT LEGER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17982
Date d'ajout
28/04/2003
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17717
Date d'ajout
18/04/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 17/04/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. LEFORT DES YLOUSES JOEL , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
5309
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
546
Date d'ajout
05/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Joël Lefort des Ylouses juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
81884
Date d'ajout
09/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 08 04 1998 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Ravet Michel à concurrence de 500.000 francs .
Numéro d'observation
81885
Date d'ajout
09/04/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 08 04 1998 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mme laine têtu Françoise épouse Ravet à concurrence de 500.000 francs .
Numéro d'observation
68496
Date d'ajout
27/01/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 07 01 1997 Nommant Mr clerc juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
76348
Date d'ajout
03/11/1995
Description
Jugement du 02 11 1995 Prononçant la liquidation judiciaire n° 94j1184 Juge cré. Mr Masquelier - juge suppléant : Mr clerc Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de saint Maur 94100 saint Maur des fosses
Numéro d'observation
34366
Date d'ajout
19/05/1995
Description
Jugement du 18 05 1995 (Aff : 94j1184) Prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 Mois soit jusqu'au 24 11 1995
Numéro d'observation
33034
Date d'ajout
09/02/1995
Description
Par ordonnance rendue le 31 01 1995 (Aff : 94j1184) autorisons la sa à recourir aux concours consentis par le c i c agence centrale à Paris, à savoir : une Ligne d'escompte à hauteur de 2 000 000 francs - une Ligne de Dailly à hauteur de 2 500 000 francs
Numéro d'observation
12049
Date d'ajout
25/11/1994
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire jusqu'au 24 05 1995 Jugement du 24 11 1994 sur assignation N° 94j1184 Cessation des paiements en date du 24 05 1993 Juge cré M Masquelier - juge suppléant : m clerc Représentant des créanciers Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 saint Maur des fosses - administrateur : me baronnie 1 rue Richepanse 75008 Paris, avec mission d'assister les dirigeants sociaux pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/1993
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 21 Janvier 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).