Entreprise : SCI BOURGINE - SIREN 322 365 842
Identité
Dénomination
SCI BOURGINE
SIREN (siège)
322 365 842
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1981
Début d’activité
01/07/1981
Date de fin de la personne morale
25/08/2080
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété et administration par bail, locations ou autres d'immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
10500 EUR
Adresse du siège
LES HAUTES TOUCHES 35680 BAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGINE PIERRICK , LOIC , PROSPER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Bais
Nom, Prénom(s)
BOURGINE JOANNA , CATHERINE , MATHILDE , COLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Colombelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
32236584200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Agricole
Activité principale
Propriété et administration par bail, locations ou autres d'immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Propriété et administration par bail, locations ou autres d'immeubles bâtis ou non bâtis, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES HAUTES TOUCHES
35680 , BAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
67534
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Cette société est devenue pluripersonnelle à compter du 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67533
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Cette société déjà constituée sous la forme d'une EARL Se transforme en SCI A compter du 31/12/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/08/1981
Description
Historique des observations depuis le 26/08/1981 : - JOURNAL PUBLICATEUR LE PAYSAN D'ILLE ET VILAINE. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.07.1981 AU 01.03.1989, GAEC. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * GAEC BOURGINE PERE ET FILS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).