Entreprise : CUMA DES TROIS VALLEES - SIREN 322 356 726
Identité
Dénomination
CUMA DES TROIS VALLEES
Sigle
CUMA DES TROIS VALLEES
SIREN (siège)
322 356 726
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1981
Début d’activité
18/05/1981
Date de fin de la personne morale
04/08/2027
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
6293.1 EUR
Adresse du siège
BEL AIR 32260 TACHOIRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARAN PHILIPPE , CLAUDE , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Esclassan-Labastide
Nom, Prénom(s)
MEAU ALEXIS , RENE , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Ornézan
Nom, Prénom(s)
RAMOUNEDA MICHEL , CLAUDE , SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Tachoires
Nom, Prénom(s)
SAVARY ETIENNE , DANIEL , JOSEPH
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Ornézan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/05/1981
Siret
32235672600024
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole
Adresse
BEL AIR
32260 , TACHOIRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/1981
Siret
32235672600016
Code APE
014A
Adresse
BUREAU GDA COOP ASTARAC
32140 , MASSEUBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1196
Date d'ajout
27/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 12/03/2015 : Partant : CAZABAN Michel, Membre Partant : ADER Michel, Trésorier Partant : LAUQUES Georges, Secrétaire Partant : DE COURS François, Vice-président Partant : RAMOUNEDA Pierre, Président Nouveau : DARAN Philippe, Président Nouveau : SAVARY Etienne, Vice-président Nouveau : MEAU Alexis, Secrétaire Nouveau : RAMOUNEDA Michel, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1386
Date d'ajout
16/05/2002
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT : ANCIEN : MR LEON SAVARY NOUVEAU : MR PIERRE RAMOUNEDA, DOMICILIE A TACHOIRES (32260) Date d'effet : 15/03/2002
Numéro d'observation
376
Date d'ajout
08/02/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA CUMA : ANCIEN : BUREAU DU GDA 32140 MASSEUBE. NOUVEAU : " BEL AIR " 32260 TACHOIRES. DUREE DE LA SOCIETE PROROGEE DE 30 ANS. Date d'effet : 28/02/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).