Entreprise : VIMEU DISTRIBUTION - SIREN 322 315 805
Identité
Dénomination
VIMEU DISTRIBUTION
SIREN (siège)
322 315 805
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1981
Date de fin de la personne morale
16/08/2011
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU 8 MAI 1945 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TASSOU GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
DEFRANCE PHILIPPE , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Friville-Escarbotin
Dénomination
FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1981
Siret
32231580500026
Code APE
521D
Adresse
5 RUE DU 8 MAI 1945
80130 , FRIVILLE-ESCARBOTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/1987
Siret
32231580500059
Enseigne
FRANCE 2000
Code APE
521D
Adresse
43 RUE VICTOR HUGO
80210 , FEUQUIERES-EN-VIMEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/1987
Siret
32231580500042
Code APE
521D
Adresse
RUE MARECHAL LECLERE
80570 , DARGNIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/1995
Description
Par jugement en date du 28/07/1995, le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE a nommé : Maître Sophie LAFARGE 15, rue Victor Hugo 80000 AMIENS aux lieu et place de Maître Pierre GARNIER, 31, rue St Gilles - Résidence St Gilles 80100 ABBEVILLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/06/1993
Description
*** modification du 10/06/1993 *** Par jugement en date du 04/06/1993 le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE a arreté le plan de redressement par cession de l'entreprise. A nommé Maitre Pierre GARNIER, demeurant 31, rue Saint Gilles - Résidence Saint Gilles 80100 ABBEVILLE, Commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/1993
Description
*** modification du 3/6/1993 *** Par jugement en date du 28 Mai 1993, le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE a reporté et fixé définiti vement la date de cessation des paiements au 4 Juin 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/1992
Description
*** modification du 16/12/1992 *** Par jugement en date du 11 décembre 1992, le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE a prononcé le redres sement judiciaire (régime général) de la société sus-nommée. - Date de cessation des paiements : 4/12/1992 - Juge-Commissaire : Monsieur Claude JOUY - Administrateur : Maitre Eric ROUVROY, Résidence de Flandre - 31, rue Emile Zola 62400 BETHUNE - Représentant des créanciers : Maitre Pierre GARNIER, Résidence St Gilles - 31, rue Saint Gilles 80100 ABBEVILLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/03/1989
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/08/1981
Description
Historique des observations RCS : vente du Fonds à la SA ETS CATTEAU ayant siège à 45, rue d'Isbergues 62120 AIRE SUR LA LYS RCS SAINT OMER B 576.280.101 à compter du 16/06/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 14/06/1993 Sort du fonds : Vente du fonds
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).