Entreprise : DOMAXIS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE - SIREN 322 315 557
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2019)
Dénomination
DOMAXIS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE
SIREN (siège)
322 315 557
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1981
Date de fin de la personne morale
06/08/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'HLM à conseil d'administration
Capital social
191568450 EUR
Adresse du siège
14 BD GARIBALDI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14 16 IMMEUBLE "BE ISSY"
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Kuster ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Paris 19e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CLAIR MICHEL , JOSEPH , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Mansour NADIA
Nom d'usage
Bouyer
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Ballu JEAN , PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Rungis
Nom, Prénom(s)
Medjoudj MALIK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
La Verrière
Nom, Prénom(s)
Truelle NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Tisserand PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Ferhat MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Pelletier PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Giraud SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
Le Flécher NICOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Dénomination
LOGETUDE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Dénomination
HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 20e Arrondissement
Dénomination
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE COLLECTIF LOCAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Cergy Cedex
Dénomination
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, COLLECTIVITE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Nanterre Cedex
Dénomination
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Trappes Cedex
Dénomination
CENTRE D'ACTION SOCIAL PROTESTANT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Dénomination
Action Logement Immobilier
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/08/1981
Siret
32231555700049
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
44 RUE SAINT CHARLES
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1983
Siret
32231555700023
Code APE
702A
Adresse
13 RUE PAUL VALERY
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
32231555700031
Code APE
702A
Adresse
8 RUE GALILEE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/2016
Siret
32231555700056
Code APE
8110Z - Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Activité principale
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse
14 RUE BICHAT
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/06/2019
Siret
32231555700064
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
objet défini par le ministère pour les sociétés d'habitation a loyer modère
Adresse
14 BD 14 16 Boulevard Garibaldi Immeuble
92130 , Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
"be Issy"
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
73143
Date d'ajout
09/12/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à FRANCE HABITATION dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1981B07062213
Date d'ajout
14/11/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2019B10524
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
23/09/2009
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT PAX-PROGRES-PALLAS Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 44 rue Saint-Charles 75015 Paris 304 537 525 RCS PARIS
Numéro d'observation
66358
Date d'ajout
23/09/2009
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT PAX-PROGRES-PALLAS Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 44 rue Saint-Charles 75015 Paris 304 537 525 RCS PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS
Numéro d'observation
66358
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).