Entreprise : SCI DU CHENE - SIREN 322 305 343
Identité
Dénomination
SCI DU CHENE
SIREN (siège)
322 305 343
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1989
Début d’activité
01/05/1988
Date de fin de la personne morale
05/02/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCA- TION OU AUTREMENT DE TS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
160 AV JACQUES CARTIER 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUTON MARC , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
MAUGUIO
Nom, Prénom(s)
MOUTON CEDRIC , VALERY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
LESPIGNAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
32230534300038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCA- TION OU AUTREMENT DE TS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Autres Activités
ACQUISITION, CONSTRUCTION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCA- TION OU AUTREMENT DE TS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
160 AV JACQUES CARTIER
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1988
Siret
32230534300020
Code APE
702C
Adresse
1000 AV DE LA MER
34130 , MAUGUIO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11641
Date d'ajout
01/12/1999
Description
TRANSFERT DE SIEGE ET D'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ANCIEN : 1000, AVENUE DE LA MER - 34130 MAUGUIO NOUVEAU : 160, AVENUE JACQUES CARTIER - 34000 MONTPELLIER NOMINATION DE M. MOUTON CEDRIC EN QUALITE DE CO-GERANT DE LA SOCIETE. Date d'effet : 06/09/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12662
Date d'ajout
15/12/1998
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : M. OBER RAYMOND NOUVEAU : M. MOUTON MARC A COMPTER DU 01/09/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS : GREFFE DU TC DE BAR LE DUC N[162 DU 24.06.81 JOURNAL DE CONSTITUTION : LES TABLETTES LORRAINES EDITION DE LA MEUSE DU 22.06.81 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).