Entreprise : SETREM - SIREN 322 203 381
Identité
Dénomination
SETREM
SIREN (siège)
322 203 381
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1981
Début d’activité
20/06/1981
Date de fin de la personne morale
17/07/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
isolation industrielle, insonorisation et installation d'échafaudages
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Capital social
302500 EUR
Adresse du siège
RUE DU 14 JUILLET 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAILLY JEAN-CHARLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Bailleul Sir Berthoult
Nom, Prénom(s)
SAILLY MAXIME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Arras
Dénomination
IN EXTENSO NORD DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
IN EXTENSO NORD AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/1981
Siret
32220338100031
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
isolation industrielle, insonorisation et installation d'échafaudages
Adresse
RUE DU 14 JUILLET
62223 , SAINT-LAURENT-BLANGY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
29/05/2009
Siret
32220338100049
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Adresse
17 RUE DU MARAIS
62290 , NOEUX-LES-MINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4531
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Par Jugement en date du 22 Mars 2023, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS SETREM, les études, la fabrication, le montage, le démontage et la maintenance d’équipements chaudronnés et de tuyauteries industrielles, la tôlerie, la métallerie, serrurerie, la manutention et le levage ayant siège Rue du 14 Juillet – 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY A nommé en qualité de Mandataires Liquidateurs la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, prise en la personne de Maître Jean-Philippe BORKOWIAK, 100, rue Pierre Dubois – 59500 DOUAI.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17717
Date d'ajout
24/10/2022
Description
Par Jugement en date du 28 Septembre 2022, le Tribunal de Commerce de DOUAI a autorisé le maintien de l’activité de la SAS SETREM, les études, la fabrication, le montage, le démontage et la maintenance d’équipements chaudronnés et de tuyauteries industrielles, la tôlerie, la métallerie, serrurerie, la manutention et le levage ayant siège Rue du 14 Juillet – 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY jusqu’au terme de la première période d’observation soit le 14/12/2022 et a prorogé la période d’observation de six mois soit jusqu’au 14/06/2023
Numéro d'observation
10798
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Par Jugement en date du 14 Juin 2022, le Tribunal de Commerce de DOUAI a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SETREM, les études, la fabrication, le montage, le démontage et la maintenance d’équipements chaudronnés et de tuyauteries industrielles, la tôlerie, la métallerie, serrurerie, la manutention et le levage ayant siège Rue du 14 Juillet – 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY A fixé la date de cessation des paiements au 31 Mai 2022. A fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois. A nommé en qualité de Mandataires Judiciaires la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, prise en la personne de Maître Jean-Philippe BORKOWIAK, 100, rue Pierre Dubois – 59500 DOUAI. A nommé en qualité d’administrateurs judiciaires avec pour mission d’assister le débiteur la SELARL R & D, prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ, 224, boulevard Albert 1er – Résidence Artois – Appt N – 59500 DOUAI Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la publication au BODACC auprès du mandataire liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Numéro d'observation
6397
Date d'ajout
06/08/2009
Description
Fusion absorption de la société SMA INDUSTRIE SA RCS ARRAS B 384 091 633 ayant siège social à NOEUX LES MINES 17 rue du Marais a compter du 29 mai 2009
Numéro d'observation
1963
Date d'ajout
19/07/1995
Description
ACQUISITION D'UNE PARTIE D'UN FONDS DE COMMERCE REPRESENTEE PAR L'ACTIVITE CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE ET MONTAGE EXPLOITE A LABOURSE ZI NO 1 MOYENNANT LE PRIX DE 23.500 FRCS APPARTENANT A LA SOCIETE SMA INDUSTRIE SARL RCS BETHUNE B 384 091 633. IL EST PRECISE QUE LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE ACQUIS AUPRES DE LA SOCIETE SMA INDUSTRIE SERONT EXPLOITES A SAINT LAURENT BLANGY 1 RUE DU 14 JUILLET A COMPTER DU 01.7.95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).