Entreprise : GFA SAINT VINCENT - SIREN 322 189 200
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2022)
Dénomination
GFA SAINT VINCENT
SIREN (siège)
322 189 200
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1981
Date de fin de la personne morale
19/07/2021
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
265078.34 EUR
Adresse du siège
51500 SERMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRESNE EMELINE , AUDREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
BESTEL BERENICE , BERNADETTE , MARCELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2003
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
BESTEL EMILIEN , GERARD , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2006
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
FRESNE TIMOTHE , EMILE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2003
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
FRESNE PAULINE , ELISABETH , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2005
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
FRESNE MANON , THERESE , MARIE-LOUISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
FRESNE PERRINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
PATINET FRESNE MARIE-LOUISE , ROSA , VVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1919
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
FRESNE JEAN-LOUIS , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Sermiers
Nom, Prénom(s)
FRESNE MELANIE , JOELLE
Nom d'usage
GUERLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Chamery
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/07/1981
Siret
32218920000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété et administration et jouissance par dation a bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers a destina- tion agricole et viticole
Adresse
51500 , Sermiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4453
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/06/2021
Description
Dissolution à compter du 19/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/05/2021, liquidateur : FRESNE Jean-Louis Robert, siège de la liquidation : 11 le Petit Fleury 51500 Sermiers, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine paru le 07/06/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).