Entreprise : J D S ELECTRICITE - SIREN 322 152 984
Identité
Dénomination
J D S ELECTRICITE
SIREN (siège)
322 152 984
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1983
Date de fin de la personne morale
04/10/2080
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
17 AV DE MONTROUGE 92340 BOURG-LA-REINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS JOSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
VIGNEUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/05/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1984
Siret
32215298400025
Code APE
453A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise générale d'électricité haute et basse tension, chauffage, régulation, climatisation, fabrication et pose d'enseignes lumineuses, aux opérations de tous travaux relatifs à la réfection, l'amélioration, la construction d'immeubles.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
17 AV 017 Avenue DE MONTROUGE
92340 , Bourg-la-Reine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
64040
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24/10/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Clément Thierry . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 24/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64040
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
94490
Date d'ajout
26/06/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 03/04/2007 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. José DOS SANTOS à concurrence de 50,000 euros .
Numéro d'observation
8881
Date d'ajout
26/05/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononce en date du 26/05/2004 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2004J00477 , date de cessation des paiements le 27/11/2002 , désigne juge commissaire M. MANDRILLON JEROME , liquidateur SCP BECHERET-THIERRY MISSION CONDUITE PAR ME THIERRY 3/5/7 AVE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
2609
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).