Entreprise : GPT FORESTIER DOMAINE DE ST PIERRE - SIREN 322 131 095
Identité
(Entreprise radiée le 08/07/2021)
Dénomination
GPT FORESTIER DOMAINE DE ST PIERRE
SIREN (siège)
322 131 095
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1981
Date de fin de la personne morale
14/07/2056
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Capital social
269224.96 EUR
Adresse du siège
20 BD CESAR METGE 31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGIER DE CREMIERS PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUGIER DE CREMIERS PHILIPPE , HUGUES , MARIE , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
IMBERT DE BALORRE GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1995
Commune de résidence
Montesquieu-Volvestre
Nom, Prénom(s)
IMBERT DE BALORRE AXEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1995
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
IMBERT DE BALORRE ANNE , JACQUES
Nom d'usage
IMBERT de BALORRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Montesquieu-Volvestre
Nom, Prénom(s)
IMBERT DE BALORRE ANAIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1993
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUGIER DE CREMIERS ANNABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUGIER DE CREMIERS ANNE
Nom d'usage
IMBERT DE BALORRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
AUGIER DE CREMIERS ENGUERRAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/03/1978
Siret
32213109500018
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTITUTION DE MASSIFS FORESTIERS SUR LES TERRAINS DEJA BOISES OU NUS, AMELIORATION EQUIPEMENT CONSERVATION ET GESTION DES MASSIFS FORESTIERS ET GENERALEMENT TTES OPERATIONS QUELCONQUES QUI, OU BIEN SE RATTACHENT DIRECT.OU INDIRECT. A CET OBJET NOTAMMENT ACQUISITION DE TERRAINS BOISES OU A BOISER.
Adresse
20 BD 20 Boulevard César Metge
31310 , Montesquieu-Volvestre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/026333
Date d'ajout
20/05/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 29/05/2020 - Siège de la liquidation : 20 Boulevard César Metge 31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Gazette du Midi du 05/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15799
Date d'ajout
16/11/1989
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MR AUGIER DE CREMIERS PHILIPPE EN REMPLACEMENT DE MR IMBERT DE BALORRE PIERRE ANNE (DECEDE). ACTE NOTARIE DU 11.08.89 A COMPTER DU 11.08.89 B BODAC DU 13.12.89-496
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 766 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 269 224.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).