Entreprise : AUBERGE DU FAISAN DORE - SIREN 322 119 538
Identité
Dénomination
AUBERGE DU FAISAN DORE
SIREN (siège)
322 119 538
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1981
Début d’activité
01/06/1981
Date de fin de la personne morale
06/07/2031
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
LE BAR ET LE RESTAURANT
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
PORT DE BEAUREGARD 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRUZ MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1981
Siret
32211953800013
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
BAR RESTAURANT
Adresse
PORT DE BEAUREGARD
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/003328
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 14/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/004798
Date d'ajout
07/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 07/11/2017 arrêtant le jugement d'arrêt de plan par cession .
Numéro d'observation
F17/004801
Date d'ajout
07/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 07/11/2017 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. , Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS-PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON,
Numéro d'observation
F17/003185
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 06/07/2017 modifiant la mission confiée à l'adminstrateur, qui devient la suivante : assurer seul et entièrement l'administration de la société
Numéro d'observation
F17/003179
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 06/07/2017 prorogeant exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 04/12/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/000738
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Ordonnance du Président en date du 09/02/2017 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : SELARL AJUP représenté par Maître Eric ETIENNE MARTIN 8-9 Place Georges Clémenceau 42300 ROANNE en remplacement de celui précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/000216
Date d'ajout
13/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 12/01/2017 prorogeant la période d'observation jusqu'au 04/08/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/004499
Date d'ajout
30/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 29/09/2016 ordonnant la poursuite de la période d'observation prévue par le jugement ouvrant la procédure, soit jusqu'au 28/01/2017.
Numéro d'observation
F16/003865
Date d'ajout
05/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 04/08/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire Organes de la Procédure: Mandataire judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS-PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON , Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître Eric-Etienne MARTIN 9 PLACE GEORGES CLÉMENCEAU 42300 ROANNE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Date de cessation des paiements : 01/07/2016
Numéro d'observation
F13/001286
Date d'ajout
18/04/2013
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/03/2013.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/10/1995
Description
DM DU 3 OCTOBRE 1995 FIN DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE, APPORT DU FONDS A COMPTER DU 1ER MAI 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).