Entreprise : MEDIANE SA - SIREN 321 968 331
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2005)
Dénomination
MEDIANE SA
SIREN (siège)
321 968 331
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1983
Date de fin de la personne morale
17/03/2080
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
385000 EUR
Adresse du siège
ZAC DE NICOPOLIS 83170 BRIGNOLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPUS DU CHEVAL VERT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER DANIEL
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Nom, Prénom(s)
VANDEN BERGHE JEAN-MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Nom, Prénom(s)
BESSOUDO HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
ROY MARIE , LOUISE , JOSETTE , DENISE
Nom d'usage
MULLER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Nom, Prénom(s)
SERRA MARTINE , NICOLE
Nom d'usage
VANDEN BERGHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Dénomination
A ET T AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TOULON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1982
Siret
32196833100058
Enseigne
COMMUNICATIC
Code APE
722A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Cabinet d'études informatiques et d'organisation - mise au point de logiciels de gestion et formation - notamment logiciels de gestion hospitalière - organisation et formation dans les hôpitaux publics achat - location - vente - fabrication de matériel s'y rapportant
Adresse
Campus du Cheval Vert - Nicopolis
83170 , Brignoles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Brignoles
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
32196833100041
Code APE
722A
Adresse
13 CITE EPARGNE LES DAHLIAS
83000 , TOULON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLARET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
429
Date d'ajout
22/02/2005
Description
Radiation du RCS le 22/02/2005 avec effet au 28/12/2004 RADIATION PAR SUITE DE FUSION ABSORPTION PAR LA SA CALYSTENE (RCS GRENOBLE 388 203 994) SISE A MEYLAN (38240) - 32 AVENUE DU VERCORS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 381 122.54 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).