Entreprise : MAXENCE MEUBLES - SIREN 321 918 401
Identité
Dénomination
MAXENCE MEUBLES
SIREN (siège)
321 918 401
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1981
Dissolution
Date de fin de la personne morale
29/06/2031
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
64028.59 EUR
Adresse du siège
28300 GASVILLE-OISEME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONS HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
TOUCHARD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
SONKIN BETTY
Nom d'usage
MAHEY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/1981
Siret
32191840100019
Code APE
361G
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA FABRICATION, L'ACHAT, LA VENTE DE TOUS MEUBLES, LA MENUISERIE, L'EBENISTERIE POUR TOUT MATERIEL AYANT POUR BASE L'EMPLOI DE TOUS MATERIAUX TELS QUE BOIS, MATIERES PLASTIQUES, METAUX, SANS QUE CETTE ENONCIATION SOIT LIMITATIVE.
Adresse
28300 , Gasville Oiseme - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OISEME
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
710
Date d'ajout
13/03/1992
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 18.02.92, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA : SARL MAXENCE MEUBLES ORGANISANT LA CESSION TOTALE DES ACTIFS A LA STE PEABODY & STE DORIC DAVID LANGE, ENTRAINANT L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE DISSOLUTION DE LA SARL MAXENCE MEUBLES MAINTIENT LE JUGE COMMISSAIRE ET LE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN LEURS FONCTIONS DESIGNE ME GUY PIERRAT DEMEURANT A 28000 CHARTRES, 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 18.02.92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
448
Date d'ajout
18/02/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.02.92, LE TRIBUNAL A FAIT APPLICATION A L'EGARD DE LA SARL MAXENCE MEUBLES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 117 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985, A COMPTER DU 11.02.92
Numéro d'observation
3145
Date d'ajout
07/11/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 05.11.91, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA : SARL MAXENCE MEUBLES POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS A COMPTER DU 05.11.91.
Numéro d'observation
2837
Date d'ajout
18/09/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/08/91 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SARL MAXENCE MEUBLES POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS . A COMPTER DU 07/08/91.
Numéro d'observation
746
Date d'ajout
04/03/1991
Description
PAR DECLARATION ENREGISTREE AU GREFFE LE 07.02.1991, LA SARL MAXENCE MEUBLE A DECLARE AVOIR CESSE SES PAIEMENTS PROVISOIREMENT A LA DATE DU 07.02.1991 ET A SOLLICITE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE RJ.
Numéro d'observation
747
Date d'ajout
04/03/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12.02.1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SOCIETE MAXENCE MEUBLES. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 12.08.1990 A NOMME MONSIEUR CHAUVIN, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MONSIEUR TRIBOUILLET EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. A NOMME ME GUY PIERRAT 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY 28000 CHARTRES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. A NOMME ME J. PIERRAT 85 BIS RUE DE REVERDY 28000 CHARTRES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. ET A DECLARE CETTE PROCEDURE COMMUNE AVEC CELLE OUVERTE A L'EGARD DE LA SARL LA PANAMA, SA FRANCAISE EBENISTERIE CONTEMPORAINE "SOFREC" ET MONSIEUR MAHEY. A COMPTER DU 12.02.1991
Numéro d'observation
1537
Date d'ajout
09/09/1986
Description
...CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (PV ASSEMBLEE DU 31.01.1986)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 420 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 64 028.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).